Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacida oSat Jul 12 00:00:00 CEST 1980
Deputada da XI, XII, XIII, XIV, y XV Lexislaturas
Licenciada en Sociología por la Universidad de Salamanca.Especialista Universitaria en Integración Laboral.
Técnico de inserción laboral para colectivos en exclusión.
Diputada Provincial de la Diputación de Burgos (2007-2015).
Concejala de Modúbar de la Emparedada (2007-2015).
Secretaria General del PSOE de Burgos
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde oTue Jan 28 00:00:00 CET 2020 ao Thu Aug 17 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión Constitucional desde oFri Feb 07 00:00:00 CET 2020 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de Defensa desde oFri Feb 07 00:00:00 CET 2020 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Portavoz Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desde oFri Feb 07 00:00:00 CET 2020 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Adscrita Comisión de Igualdad desde oMon Mar 02 00:00:00 CET 2020 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Adscrita Grupo de Trabajo Reactivación Económica (159/2) desde oFri Jun 19 00:00:00 CEST 2020 ao Wed Jul 01 00:00:00 CEST 2020
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley Orgánica de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal (122/83) desde oTue Feb 23 00:00:00 CET 2021 ao Tue Feb 23 00:00:00 CET 2021
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de trabajo a distancia (procedente del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre) (121/34) desde oWed May 12 00:00:00 CEST 2021 ao Wed May 12 00:00:00 CEST 2021
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto (125/9) desde oThu Mar 17 00:00:00 CET 2022 ao Tue Jun 28 00:00:00 CEST 2022
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley para el reconocimiento efectivo del tiempo de prestación del servicio social de la mujer en el acceso a la pensión de jubilación parcial (122/201) desde oTue Sep 20 00:00:00 CEST 2022 ao Tue Sep 20 00:00:00 CEST 2022
- Ponente (121/112) Ponencia del Proyecto de Ley de Empleo desde oWed Nov 16 00:00:00 CET 2022 ao Tue Nov 29 00:00:00 CET 2022
- Miembro Suplente Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa desde oThu Feb 13 00:00:00 CET 2020 ao Wed Aug 16 00:00:00 CEST 2023
- Miembro Suplente Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa desde oTue Dec 03 00:00:00 CET 2019 ao Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/002167) Presentado o 17/03/2023 , cualificado o 22/03/2023
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/002166) Presentado o 17/03/2023 , cualificado o 22/03/2023
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000134) Presentado o 04/05/2020 , cualificado o 12/05/2020
-
Proposición no de Ley ante el Pleno. Proposición no de Ley relativa a actualizar y adaptar las estadísticas de empleo a la realidad del mercado laboral. (162/001189)
PlenoData: 09/05/2023, 17:43:11 - 17:48:24
-
Pregunta oral al Gobierno en Comisión. Papel logístico que desempeñará la provincia de Burgos en el contexto nacional e internacional y actuaciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para impulsarlo. (181/002166)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda UrbanaData: 27/03/2023, 16:02:32 - 16:05:21
-
Actuaciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en la provincia de Burgos desde julio de 2018 y previstas para el futuro. (181/002167)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda UrbanaData: 27/03/2023, 16:11:37 - 16:14:44