Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Tue Jan 14 00:00:00 CET 1964 en Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife)
Deputado da XIV Legislatura
Licenciado en Derecho por la Universidad de La LagunaAbogado del Ilustre Colegio de Santa Cruz de Tenerife.
Concejal del Ayuntamiento de los Realejos
Concejal del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Director General del Gobierno de Canarias.
Consejero del Cabildo Insular de Tenerife.
- Portavoz adjunto Comisión de Industria, Comercio y Turismo desde oFri Feb 07 00:00:00 CET 2020 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Portavoz adjunto Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación desde oFri Feb 07 00:00:00 CET 2020 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vicepresidente Primero Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas desde oThu Feb 13 00:00:00 CET 2020 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001478) Presentado o 07/10/2021 , cualificado o 11/10/2021
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001457) Presentado o 07/10/2021 , cualificado o 11/10/2021
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001456) Presentado o 07/10/2021 , cualificado o 11/10/2021
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la integración cooperativa en España. (161/004989)
Comisión de Agricultura, Pesca y AlimentaciónData: 09/05/2023, 11:58:55 - 12:02:47
-
Proposición no de Ley relativa a promover una regulación del cáñamo con fines industriales y el cannabis no psicoactivo que proteja las personas cultivadoras, transformadoras, comercializadoras y usuarias. (161/004741)
Comisión de Agricultura, Pesca y AlimentaciónData: 22/03/2023, 17:54:01 - 17:58:01
-
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a acelerar y actualizar el pago de las indemnizaciones por catástrofes naturales. (161/004512)
Comisión de Política TerritorialData: 13/12/2022, 11:59:14 - 12:05:26