Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Wed Dec 05 00:00:00 CET 1962 en Camprodon (Girona)
Diputat de la V, X, y XII Legislatures
Licenciado en Filosofía y Letras.Funcionario (Cuerpo Superior Generalitat)
Concejal del Ayuntamiento de Mollet del Vallés (1999-2013)
Portavoz Municipal (2003-2013).
Teniente de Alcalde - Concejal de vía pública
Socio de Amnistía Internacional, de la Fundación Umbele (ayuda al África) y de Fundación Libertad i Democracia.
- Adscrito Comisión de Defensa des del Wed Apr 19 00:00:00 CEST 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Interior des del Wed Apr 19 00:00:00 CEST 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Industria, Comercio y Turismo des del Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital des del Wed Apr 19 00:00:00 CEST 2017 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Adscrito Comisión de Peticiones des del Wed Apr 19 00:00:00 CEST 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Presidente Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio de 2013 des del Wed Apr 18 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades des del Wed Apr 19 00:00:00 CEST 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión para el estudio del modelo policial del siglo XXI des del Wed Apr 18 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (122/62). des del Thu Oct 18 00:00:00 CEST 2018 al Tue Oct 23 00:00:00 CEST 2018
- (122/000275) Presentat el 25/09/2018 , qualificat el 28/09/2018
- Pregunta oral en Pleno.(180/000359) Presentat el 05/10/2017 , qualificat el 10/10/2017
- Pregunta oral a la Corporación RTVE.(178/000097) Presentat el 01/06/2017 , qualificat el 06/06/2017
-
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución
PlenoData: 06/04/2017, 09:02:34 - 09:02:41
-
Solicitud de comparecencia de la Directora General de Política de Defensa, ante la Comisión de Presupuestos, con ocasión del debate de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. (212/000331)
Comisión de DefensaData: 26/04/2017, 19:04:35 - 19:08:22
-
Solicitud de comparecencia del Director General de Armamento y Material, ante la Comisión de Presupuestos, con ocasión del debate de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. (212/000332)
Comisión de DefensaData: 26/04/2017, 19:04:35 - 19:08:22