Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Mon Feb 27 00:00:00 CET 1956
Deputado da X, XI, y XII Lexislaturas
Diplomado en Magisterio (Universidad de Oviedo). Diplomado en Historia (Universidad de Oviedo).Director Provincial de Educación (1986-1987).
Alcalde de Llanes (Asturias) 1987-1993 y 1999-2004.
Presidente del Principado de Asturias (1993-1995).
Delegado del Gobierno en Asturias (2004-2011).
Miembro permanente del Consejo Escolar del Estado (1988-1993).
Presidente del Consejo de Comunidades Asturianas (2000-2004).
Diputado en la Junta General del Principado de Asturias (1991-1999).
- Vocal Diputación Permanente desde oFri Dec 23 00:00:00 CET 2016 ao Tue Jul 04 00:00:00 CEST 2017
- Adscrito Comisión de Defensa desde oThu Sep 22 00:00:00 CEST 2016 ao Thu Aug 31 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Comisión de Interior desde oSat Jul 01 00:00:00 CEST 2017 ao Thu Aug 31 00:00:00 CEST 2017
- Portavoz Comisión de Interior desde oTue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 ao Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2017
- Portavoz adjunto Comisión de Fomento desde oSat Jul 01 00:00:00 CEST 2017 ao Thu Aug 31 00:00:00 CEST 2017
- Secretario Segundo Comisión de Fomento desde oTue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 ao Thu Aug 31 00:00:00 CEST 2017
- Adscrito Comisión de Economía, Industria y Competitividad desde oWed Dec 28 00:00:00 CET 2016 ao Thu Aug 31 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital desde oFri Dec 23 00:00:00 CET 2016 ao Thu Aug 31 00:00:00 CEST 2017
- Adscrito Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital desde oMon Dec 19 00:00:00 CET 2016 ao Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Adscrito Comisión de Industria, Energía y Turismo desde oThu Sep 22 00:00:00 CEST 2016 ao Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Adscrito Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desde oThu Sep 22 00:00:00 CEST 2016 ao Thu Aug 31 00:00:00 CEST 2017
- Adscrito Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible desde oWed Dec 28 00:00:00 CET 2016 ao Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible desde oSat Jul 01 00:00:00 CEST 2017 ao Thu Aug 31 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible desde oWed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 ao Fri Dec 23 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión de Investigación sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del Ministro Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del Departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos desde oThu Mar 09 00:00:00 CET 2017 ao Mon Jul 03 00:00:00 CEST 2017
- Portavoz Comisión Mixta de Seguridad Nacional desde oWed Nov 16 00:00:00 CET 2016 ao Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2017
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000072) Presentado o 15/02/2017 , cualificado o 15/02/2017
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000073) Presentado o 15/02/2017 , cualificado o 15/02/2017
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000074) Presentado o 15/02/2017 , cualificado o 15/02/2017
-
Solicitud de creación de Comisión de Investigación (art. 52). Solicitud de creación de una Comisión de Investigación sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del Ministro Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del Departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos. (156/000001)
PlenoData: 27/09/2016, 19:51:28 - 20:02:13
-
Solicitud de creación de una Comisión de Investigación sobre las actividades desarrolladas por el Ministerio del Interior en aras a desestabilizar la política catalana y muy especialmente los procesos electorales en Cataluña. (156/000003)
PlenoData: 27/09/2016, 19:51:28 - 20:02:13
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre defensa de los derechos de los miembros de la Guardia Civil. (161/000059)
Comisión de InteriorData: 18/10/2016, 14:52:16 - 14:58:31