Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Mon Feb 27 00:00:00 CET 1956
Diputat de la X, XI, y XII Legislatures
Diplomado en Magisterio (Universidad de Oviedo). Diplomado en Historia (Universidad de Oviedo).Director Provincial de Educación (1986-1987).
Alcalde de Llanes (Asturias) 1987-1993 y 1999-2004.
Presidente del Principado de Asturias (1993-1995).
Delegado del Gobierno en Asturias (2004-2011).
Miembro permanente del Consejo Escolar del Estado (1988-1993).
Presidente del Consejo de Comunidades Asturianas (2000-2004).
Diputado en la Junta General del Principado de Asturias (1991-1999).
- Vocal Diputación Permanente des del Fri Dec 23 00:00:00 CET 2016 al Tue Jul 04 00:00:00 CEST 2017
- Adscrito Comisión de Defensa des del Thu Sep 22 00:00:00 CEST 2016 al Thu Aug 31 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Comisión de Interior des del Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2017 al Thu Aug 31 00:00:00 CEST 2017
- Portavoz Comisión de Interior des del Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2017
- Portavoz adjunto Comisión de Fomento des del Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2017 al Thu Aug 31 00:00:00 CEST 2017
- Secretario Segundo Comisión de Fomento des del Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Thu Aug 31 00:00:00 CEST 2017
- Adscrito Comisión de Economía, Industria y Competitividad des del Wed Dec 28 00:00:00 CET 2016 al Thu Aug 31 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital des del Fri Dec 23 00:00:00 CET 2016 al Thu Aug 31 00:00:00 CEST 2017
- Adscrito Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital des del Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 al Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Adscrito Comisión de Industria, Energía y Turismo des del Thu Sep 22 00:00:00 CEST 2016 al Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Adscrito Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente des del Thu Sep 22 00:00:00 CEST 2016 al Thu Aug 31 00:00:00 CEST 2017
- Adscrito Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible des del Wed Dec 28 00:00:00 CET 2016 al Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible des del Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2017 al Thu Aug 31 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible des del Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 al Fri Dec 23 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión de Investigación sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del Ministro Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del Departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos des del Thu Mar 09 00:00:00 CET 2017 al Mon Jul 03 00:00:00 CEST 2017
- Portavoz Comisión Mixta de Seguridad Nacional des del Wed Nov 16 00:00:00 CET 2016 al Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2017
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000072) Presentat el 15/02/2017 , qualificat el 15/02/2017
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000073) Presentat el 15/02/2017 , qualificat el 15/02/2017
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000074) Presentat el 15/02/2017 , qualificat el 15/02/2017
-
Solicitud de creación de Comisión de Investigación (art. 52). Solicitud de creación de una Comisión de Investigación sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del Ministro Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del Departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos. (156/000001)
PlenoData: 27/09/2016, 19:51:28 - 20:02:13
-
Solicitud de creación de una Comisión de Investigación sobre las actividades desarrolladas por el Ministerio del Interior en aras a desestabilizar la política catalana y muy especialmente los procesos electorales en Cataluña. (156/000003)
PlenoData: 27/09/2016, 19:51:28 - 20:02:13
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre defensa de los derechos de los miembros de la Guardia Civil. (161/000059)
Comisión de InteriorData: 18/10/2016, 14:52:16 - 14:58:31