Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Sun Aug 21 00:00:00 CET 1966 en Mollina (Málaga)
Deputado da VI, VII, VIII, IX, X, XI, y XII Lexislaturas
Dos hijos.Diplomado en Magisterio. Doctor cum laude en Ciencias Biológicas por la Universidad de Málaga. Titulado Superior en cultivos celulares en la Universidad de Málaga.
Secretario General del PSOE-A (Málaga).
- Vocal Diputación Permanente desde oWed Apr 20 00:00:00 CEST 2016 ao Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz adjunto Junta de Portavoces desde oTue Jan 26 00:00:00 CET 2016 ao Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Reglamento desde oWed Feb 03 00:00:00 CET 2016 ao Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Pregunta oral en Pleno.(180/000004) Presentado o 13/04/2016 , cualificado o 14/04/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000743) Presentado o 16/03/2016 , cualificado o 29/03/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000744) Presentado o 16/03/2016 , cualificado o 29/03/2016