Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacida oSun Aug 27 00:00:00 CET 1972 en Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife
Deputada da XI, XII, XIII, y XIV Lexislaturas
Diplomatura en Ciencias Empresariales ULL. Máster en Dirección y Administración de Empresas. Directora RRHH.Concejala del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.
- Vocal Comisión de Empleo y Seguridad Social desde oWed Feb 03 00:00:00 CET 2016 ao Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz adjunta Comisión de Industria, Energía y Turismo desde oWed Feb 10 00:00:00 CET 2016 ao Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Adscrita Comisión de Igualdad desde oWed Feb 17 00:00:00 CET 2016 ao Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas desde oWed Feb 24 00:00:00 CET 2016 ao Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001617) Presentado o 08/04/2016 , cualificado o 12/04/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001914) Presentado o 14/04/2016 , cualificado o 19/04/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001974) Presentado o 15/04/2016 , cualificado o 19/04/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre el rescate del Plan Integral de Empleo de Canarias. (161/000034)
Comisión de Empleo y Seguridad SocialData: 24/02/2016, 18:32:31 - 18:36:52
-
Proposición no de Ley sobre el alcance de los incumplimientos por la legislación laboral española de la Carta Social Europea. (161/000165)
Comisión de Empleo y Seguridad SocialData: 30/03/2016, 17:57:59 - 18:00:53
-
Proposición no de Ley sobre el reparto de la cuota de atún rojo a la Comunidad Autónoma de Canarias. (161/000214)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio AmbienteData: 06/04/2016, 18:20:28 - 18:22:49