Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacida oSat Jun 18 00:00:00 CET 1966 en Ceuta
Deputada da X, XI, XII, y XIII Lexislaturas
Casada. Dos hijos.Licenciada en Derecho.
Abogada.
Secretaria General de la Agrupación Local de Zamora PSOE.
- Portavoz Comisión de Fomento desde oWed Feb 10 00:00:00 CET 2016 ao Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Secretaria Segunda Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde oWed Feb 17 00:00:00 CET 2016 ao Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Cultura desde oWed Feb 17 00:00:00 CET 2016 ao Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000310) Presentado o 24/02/2016 , cualificado o 29/02/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000311) Presentado o 24/02/2016 , cualificado o 29/02/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000312) Presentado o 24/02/2016 , cualificado o 29/02/2016
-
Solicitud de comparecencia del Presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), ante la Comisión de Fomento, para informar sobre el estado de las estaciones en Cataluña y sus declaraciones responsabilizando a los Mossos d'Esquadra de su falta de mantenimiento. (212/000008)
Comisión de FomentoData: 05/04/2016, 10:32:06 - 10:34:12
-
Solicitud de comparecencia del Presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), ante la Comisión de Fomento, para informar sobre las incidencias en la red de Rodalies de Cataluña. (212/000009)
Comisión de FomentoData: 05/04/2016, 10:32:06 - 10:34:12
-
Solicitud de comparecencia del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, ante la Comisión de Fomento, para que informe de la dimisión del Director General de Vivienda, así como de las contrataciones del Ministerio con empresas vinculadas a las tramas Gürtel y Púnica. (212/000021)
Comisión de FomentoData: 05/04/2016, 10:32:06 - 10:34:12