Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Sat Mar 02 00:00:00 CET 1946 en Madrid
Deputado da VII, VIII, IX, y X Lexislaturas
Casado. Tres hijos. Licenciado en Derecho, Filosofía y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense. Graduado en Periodismo. Funcionario del Cuerpo de Superior de Administradores Civiles del Estado. Director del Gabinete del Ministro de Educación. Director General de Asuntos Religiosos. Subsecretario de Cultura. Director General de RTVE. Consejero de RTVE. Secretario General de Educación.- Vocal Comisión Constitucional desde oWed Jan 18 00:00:00 CET 2012 ao Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vicepresidente Primero Comisión de Educación y Deporte desde oTue Jan 17 00:00:00 CET 2012 ao Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Reglamento desde oFri Feb 06 00:00:00 CET 2015 ao Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Adscrito Comisión Mixta para la Unión Europea desde oWed Nov 26 00:00:00 CET 2014 ao Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Pregunta oral en Pleno.(180/000434) Presentado o 07/03/2013 , cualificado o 12/03/2013
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008270) Presentado o 29/06/2012 , cualificado o 03/07/2012
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008271) Presentado o 29/06/2012 , cualificado o 03/07/2012
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la financiación de la Iglesia Católica. (161/000204)
Comisión ConstitucionalData: 23/05/2012, 17:26:46 - 17:37:50
-
Proposición no de Ley sobre la atención educativa de la diversidad afectivo-sexual y contra la homofobia en el sistema educativo. (161/000754)
Comisión de Educación y DeporteData: 10/10/2012, 17:50:01 - 17:57:25
-
Pregunta oral en Pleno. ¿Qué finalidad persigue el Gobierno con las pruebas de evaluación finales de etapa en su propuesta de reforma educativa? (180/000434)
PlenoData: 13/03/2013, 09:42:43 - 09:45:19