Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Mon Jan 20 00:00:00 CET 1958 en Palencia
Deputado da V, VI, y VII Lexislaturas
Diputado en la Legislatura V y Senador en la IV. Casado. Dos hijos. Licenciado en Filosofía y Letras. Especialista en Historia de América. Historiador. Ha sido Concejal del Ayuntamiento de Málaga y portavoz del Grupo Popular en la Diputación Provincial de Málaga.- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores desde oThu May 16 00:00:00 CEST 1996 ao Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vicepresidente Primero Comisión de Control Parlamentario de RTVE desde oThu May 16 00:00:00 CEST 1996 ao Tue Jun 04 00:00:00 CEST 1996
- Vocal Comisión de Control Parlamentario de RTVE desde oTue Jun 04 00:00:00 CEST 1996 ao Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Portavoz Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde oWed Sep 23 00:00:00 CEST 1998 ao Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Comisión sobre Cooperación y Ayuda al Desarrollo desde oThu Jun 20 00:00:00 CEST 1996 ao Tue Jan 20 00:00:00 CET 1998
- Portavoz Comisión sobre Cooperación y Ayuda al Desarrollo desde oTue Jan 20 00:00:00 CET 1998 ao Tue Sep 08 00:00:00 CEST 1998
- Vocal Subcomisión para el estudio de un nuevo modelo de televisión y radio, de titularidad pública y cobertura estatal, a los efectos de dotar al Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) de un marco financiero estable y proponer las modificaciones del Estatuto de la Radio y Televisión aprobado por la Ley 4/1980, de 10 de enero, que se consideren necesarias.(154/16) desde oWed Nov 12 00:00:00 CET 1997 ao Tue May 04 00:00:00 CEST 1999
- Ponente Ponencia Proy. L. de Cooperación Intern. para el Desarrollo (121/77). desde oTue Nov 25 00:00:00 CET 1997 ao Tue Mar 24 00:00:00 CET 1998
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley sobre medidas de control de sustancias químicas susceptibles de desvío para la fabricación de armas químicas. (121/173) desde oTue Oct 05 00:00:00 CEST 1999 ao Tue Oct 05 00:00:00 CEST 1999
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal de 1995, en materia de prohibición del desarrollo y el empleo de armas químicas (121/160). desde oWed Nov 10 00:00:00 CET 1999 ao Wed Nov 10 00:00:00 CET 1999
- Ponente Ponencia Proy.L. prohibición total minas antipersonal (expte. 121/97) desde oTue Apr 21 00:00:00 CEST 1998 ao Wed Apr 29 00:00:00 CEST 1998
- Ponente Ponencia Proy.L.Banco Interamer.Des. reposic.Fondo Opera.Espec.(121/31 desde oWed Jun 11 00:00:00 CEST 1997 ao Wed Jun 11 00:00:00 CEST 1997
- Ponente Ponencia Proy.L. reposición recursos Fondo Africano Desarrollo (121/59 desde oWed Jun 11 00:00:00 CEST 1997 ao Wed Jun 11 00:00:00 CEST 1997
- Ponente Ponencia Proy.L.partic.VI reposic.recurs.Fondo Asiático Desar.(121/93) desde oTue Mar 17 00:00:00 CET 1998 ao Tue Mar 17 00:00:00 CET 1998
- Pregunta oral en Pleno.(180/000134) Presentado o 20/06/1996 , cualificado o 25/06/1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/000229) Presentado o 19/09/1996 , cualificado o 24/09/1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/000287) Presentado o 24/10/1996 , cualificado o 29/10/1996
-
Autorización de Convenios Internacionales. Protocolo número 11 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, relativo a la reestructuración del mecanismo de control establecido por el Convenio, hecho en Estrasburgo el 11/05/94. (110/000003)
Comisión de Asuntos ExterioresData: 20/06/1996
-
Pregunta oral en Pleno. Previsiones acerca de modificación de las bases para ayudas y subvenciones a organizaciones no gubernamentales de cooperación internacional y ayuda al desarrollo. (180/000134)
PlenoData: 26/06/1996
-
Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE. Medidas para garantizar la mayor transparencia y rigor de las cuentas del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) y sus Sociedades. (182/000022)
Comisión de Control Parlamentario de RTVEData: 26/06/1996