Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacida oSat Apr 13 00:00:00 CET 1957 en Villamarín (Ourense)
Deputada da III, IV, V, y VI Lexislaturas
Diputada en las Legislaturas III, IV y V. Casada. Dos hijos. Licenciada en Psicología. Diplomada en Trabajo Social-Asistente Social. En situación de servicios especiales del Equipo Psicopedagógico de Apoyo-Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia. Miembro de la Comisión Ejecutiva Gallega del PS de G-PSOE.- Vocal Comisión de Sanidad y Consumo desde oThu May 16 00:00:00 CEST 1996 ao Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vicepresidenta Primera Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo desde oMon Jun 10 00:00:00 CEST 1996 ao Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Ponente Ponencia proy.L.ampliación servicio farmacéutico a la población(121/7) desde oTue Nov 26 00:00:00 CET 1996 ao Tue Nov 26 00:00:00 CET 1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/000222) Presentado o 19/09/1996 , cualificado o 24/09/1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/000352) Presentado o 12/12/1996 , cualificado o 17/12/1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/000380) Presentado o 06/02/1997 , cualificado o 11/02/1997
-
Real Decreto-Ley. Real Decreto-Ley 11/1996, de 17 de junio, de ampliación del servicio farmacéutico a la población. (130/000007)
PlenoData: 27/06/1996
-
Pregunta oral en Pleno. Suscripción por el Ministro de Sanidad y Consumo de las afirmaciones del Subsecretario de su Ministerio en relación a la política de medicamentos. (180/000222)
PlenoData: 25/09/1996
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre medidas para evitar la aprobación en la Unión Europea (UE) de la comercialización del maíz transgénico de la empresa Ciba Geigy, así como la promoción de su suspensión definitiva. (161/000139)
Comisión de Sanidad y ConsumoData: 30/10/1996