Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascuda el Fri Jan 11 00:00:00 CET 1952 en Sevilla
Diputada de la IV, V, y VI Legislatures
Una hija. Licenciada en Filología Hispánica. Profesora de Enseñanza Media. Funcionaria. Miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en la IV Legislatura. Secretaria Primera de la Mesa del Congreso en la V Legislatura.- Vocal Comisión de Sanidad y Consumo des del Tue Nov 25 00:00:00 CET 1997 al Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Comisión de Control Parlamentario de RTVE des del Tue Nov 25 00:00:00 CET 1997 al Tue Sep 15 00:00:00 CEST 1998
- Portavoz adjunta Comisión de Control Parlamentario de RTVE des del Tue Sep 15 00:00:00 CEST 1998 al Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001561) Presentat el 03/04/1998 , qualificat el 14/04/1998
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001562) Presentat el 03/04/1998 , qualificat el 14/04/1998
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001563) Presentat el 03/04/1998 , qualificat el 14/04/1998
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a la comercialización de la RU-486. (161/000605)
Comisión de Sanidad y ConsumoData: 26/11/1997
-
Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE. Opinión del Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) acerca de si la información dada por dicho Ente de la celebración de los dos años del triunfo del Partido Popular en las elecciones ha respetado los principios de veracidad, pluralidad e imparcialidad. (182/000353)
Comisión de Control Parlamentario de RTVEData: 24/03/1998
-
Opinión del Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) acerca de si debe limitarse el acceso de RTVE al mercado publicitario. (182/000385)
Comisión de Control Parlamentario de RTVEData: 28/04/1998