Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacida oWed Jun 18 00:00:00 CET 1952 en Coria del Río (Sevilla)
Deputada da V, y VI Lexislaturas
Diputada en la Legislatura V. Concejala del Ayuntamiento de Morón de la Frontera. Miembro del Comité Ejecutivo Provincial del PP de Sevilla.- Vocal Comisión de Industria, Energía y Turismo desde oThu May 16 00:00:00 CEST 1996 ao Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Secretaria Primera Comisión de Control Parlamentario de RTVE desde oThu May 16 00:00:00 CEST 1996 ao Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer desde oMon Jun 10 00:00:00 CEST 1996 ao Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Ponente Ponencia Prop. Ley de familias numerosas (Expte. 122/41). desde oTue Oct 07 00:00:00 CEST 1997 ao Tue Oct 28 00:00:00 CET 1997
- Pregunta oral en Pleno.(180/000228) Presentado o 19/09/1996 , cualificado o 24/09/1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/000309) Presentado o 21/11/1996 , cualificado o 26/11/1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/001308) Presentado o 11/06/1998 , cualificado o 16/06/1998
-
Pregunta oral en Pleno. Previsiones acerca de una aportación económica extraordinaria al Plan de Empleo Rural (PER) por daños de la sequía. (180/000228)
PlenoData: 25/09/1996
-
Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE. Atención en los programas de Radio Nacional de España (RNE) de sus obligaciones con la pluralidad, la infancia, la mujer y los grupos marginados. (182/000053)
Comisión de Control Parlamentario de RTVEData: 25/09/1996
-
Pregunta oral en Pleno. Valoración de la evolución de la conflictividad laboral durante los primeros meses de su gestión. (180/000309)
PlenoData: 27/11/1996