Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Mon Aug 13 00:00:00 CET 1951 en Palencia
Diputat de la II, III, IV, y V Legislatures
Casado. 1 hijo. Maestro. Profesor de EGB. Secretario de Organización Regional de PSOE de Castilla y León.- Vocal Comisión de Defensa des del Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE des del Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Ponente Ponencia Proy.L. s/Régimen Personal Cuerpo Guardia Civil (exp.121/22) des del Wed Feb 16 00:00:00 CET 1994 al Tue Mar 08 00:00:00 CET 1994
- Ponente Ponencia Proy.L. regulación segunda activ. Cuerpo Nal.Policía (121/23) des del Wed Feb 16 00:00:00 CET 1994 al Wed Feb 16 00:00:00 CET 1994
- Ponente Ponencia Proy. L. Plantillas Fuerzas Armadas (exp. 121/11) des del Wed Nov 10 00:00:00 CET 1993 al Wed Nov 10 00:00:00 CET 1993
- Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE.(182/000094) Presentat el 25/11/1993 , qualificat el 30/11/1993
- Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE.(182/000102) Presentat el 21/12/1993 , qualificat el 28/12/1993
- Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE.(182/000145) Presentat el 17/02/1994 , qualificat el 22/02/1994
-
Proyecto de ley. Proyecto de Ley de Plantillas de las Fuerzas Armadas. (121/000011)
PlenoData: 04/11/1993
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia del Ministro de Defensa, ante la Comisión de Defensa, para que exponga los criterios, fundados en la organización numérica de los Ejércitos, que hayan servido de base para la determinación de los efectivos que figuran en el Proyecto de Ley de Plantillas de las Fuerzas Armadas. (213/000066)
Comisión de DefensaData: 10/11/1993
-
Proyecto de ley. Proyecto de Ley de Plantillas de las Fuerzas Armadas. (121/000011)
Comisión de DefensaData: 15/11/1993