Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacida oWed Dec 15 00:00:00 CET 1943 en Santpedor (Barcelona)
Deputada da I, II, III, IV, V, y VI Lexislaturas
4 hijos. Licenciada en Historia Moderna y Contemporánea. Licenciada en Ciencias de la Información. Magisterio. Profesora de universidad. Periodista. Scholar del Wilson Center (Washington D.C.). Miembro de la Ejecutiva del PSC (PSC-PSOE) de Catalunya. Miembro del Grupo de Mujeres Parlamentarias por la Paz. Secretaria General de la Fundación Internacional Olof Palme. Miembro de la Comisión Internacional para la Reforma de Naciones Unidas. Miembro del Grupo Parlamentario for Global Action.- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores desde oWed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 ao Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vicepresidenta Primera Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE desde oWed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 ao Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/000234) Presentado o 03/02/1994 , cualificado o 08/02/1994
- Pregunta oral en Pleno.(180/000353) Presentado o 03/03/1994 , cualificado o 08/03/1994
- Pregunta oral en Pleno.(180/000554) Presentado o 16/06/1994 , cualificado o 21/06/1994
-
Autorización de Convenios Internacionales. Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones, hecho en Washington el 11/02/92. (110/000016)
Comisión de Asuntos ExterioresData: 26/10/1993
-
Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones, hecho en Washington el 11/02/92. (110/000017)
Comisión de Asuntos ExterioresData: 26/10/1993
-
Protocolo relativo a la intervención en alta mar en casos de contaminación por sustancias distintas a los hidrocarburos, 1973, hecho en Londres el 02/11/73. (110/000025)
Comisión de Asuntos ExterioresData: 26/10/1993