Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Fri Jan 28 00:00:00 CET 1955 en Almajano (Soria)
Diputat de la V, VI, y VII Legislatures
Casado. Dos hijas. Licenciado en Filología Hispánica. Profesor de Enseñanza Secundaria (Lengua Castellana y Literatura). Escritor. Ha publicado libros sobre Machado, Lorca y Gaya Nuño, entre otros. Secretario General Provincial del PSOE de Soria desde 1988. Ex Procurador de las Cortes de Castilla y León.- Vocal Comisión de Educación y Cultura des del Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE des del Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Ponente Ponencia Proy.L. s/ restitución bienes culturales (exp.121/47). des del Wed Sep 21 00:00:00 CEST 1994 al Wed Sep 21 00:00:00 CEST 1994
- Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE.(182/000014) Presentat el 23/09/1993 , qualificat el 28/09/1993
- Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE.(182/000092) Presentat el 25/11/1993 , qualificat el 30/11/1993
- Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE.(182/000107) Presentat el 21/12/1993 , qualificat el 28/12/1993
-
Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE. Motivos del cambio de día y hora del programa 'Informe Semanal'. (182/000014)
Comisión de control parlamentario sobre RTVEData: 29/09/1993
-
Medida en que afectará a Televisión Española (TVE) la nueva normativa que regulará en España la Directiva Comunitaria de la Televisión sin Fronteras. (182/000092)
Comisión de control parlamentario sobre RTVEData: 01/12/1993
-
Proyectos que tiene Televisión Española (TVE) para 1994 con respecto a las series de producción propia. (182/000107)
Comisión de control parlamentario sobre RTVEData: 27/12/1993