Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacida oMon May 05 00:00:00 CET 1952 en Huetor Tajar (Granada)
Deputada da IV, y V Lexislaturas
Licenciada en Medicina y Cirugía. Diplomada en Salud Pública y Administración Sanitaria. Master en Dirección de Empresas. Médica Puericultora. Técnico Superior del Servicio Andaluz de Salud. Secretaria Provincial de Grupos Sectoriales del PSOE. Secretaria Local de Formación.- Vocal Comisión de Sanidad y Consumo desde oThu Sep 16 00:00:00 CEST 1993 ao Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE desde oWed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 ao Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión Mixta para el Estudio del Problema de la Droga desde oThu Oct 07 00:00:00 CET 1993 ao Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/000125) Presentado o 28/10/1993 , cualificado o 02/11/1993
- Pregunta oral en Pleno.(180/000171) Presentado o 18/11/1993 , cualificado o 23/11/1993
- Pregunta oral en Pleno.(180/000199) Presentado o 25/11/1993 , cualificado o 30/11/1993
-
Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE. Opinión del Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) acerca del cumplimiento de sus objetivos como servicio público en los programas llamados 'reality-shows'. (182/000007)
Comisión de control parlamentario sobre RTVEData: 29/09/1993
-
Previsiones sobre el plan de futuro de Radiotelevisión Española (RTVE). (182/000012)
Comisión de control parlamentario sobre RTVEData: 29/09/1993
-
Opinión sobre el Proyecto de Ley que adaptará la normativa española sobre televisión a la Directiva comunitaria de 1989. (182/000045)
Comisión de control parlamentario sobre RTVEData: 27/10/1993