Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Mon Sep 29 00:00:00 CET 1958 en Barcelona
Diputat de la III, IV, V, y VI Legislatures
Casado. Dos hijas. Licenciado en Derecho. Diplomado en Comunidades Europeas. Jefe de la Sección del Suelo del Institut Catalá del Sel(1982-1986). Secretario Genreal (1986-1988) y Presidente de la Joventut Nacionalista de Catalunya (1988-1991). Consejero Nacional de CDC.- Vocal Suplente Diputación Permanente des del Mon Jan 09 00:00:00 CET 1995 al Wed Mar 27 00:00:00 CET 1996
- Secretario Segundo Comisión Constitucional des del Thu Sep 29 00:00:00 CET 1994 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión Constitucional des del Tue Mar 08 00:00:00 CET 1994 al Thu Sep 29 00:00:00 CET 1994
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores des del Tue Feb 07 00:00:00 CET 1995 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión de Defensa des del Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente des del Thu Sep 16 00:00:00 CEST 1993 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión de Reglamento des del Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 al Tue Feb 07 00:00:00 CET 1995
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE des del Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión no Permanente sobre Cooperación y Ayuda al Desarrollo des del Wed May 11 00:00:00 CEST 1994 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Secretario Comisión no perm.est.rel. form.,inser.labor.y acceso vivienda juventud des del Wed Oct 18 00:00:00 CET 1995 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Ponente Ponencia Prop.L.O.eforma Estatuto Aut. Comunidad Madrid (exp.127/12) des del Thu Nov 18 00:00:00 CET 1993 al Thu Nov 18 00:00:00 CET 1993
- Ponente Ponencia Prop.L.O.de reforma Estatuto Aut.Castilla-La Mancha(127/10) des del Wed Nov 17 00:00:00 CET 1993 al Wed Nov 17 00:00:00 CET 1993
- Ponente Ponencia Proy.L.modif.L.5/84 reguladora derecho asilo (exp.121/2) des del Tue Nov 16 00:00:00 CET 1993 al Tue Nov 16 00:00:00 CET 1993
- Ponente Ponencia Prop.L.O. Reforma del Estatuto Aut. Com.Valenciana (127/4) des del Tue Nov 16 00:00:00 CET 1993 al Tue Nov 16 00:00:00 CET 1993
- Ponente Ponencia Prop.L.O.derog.L.O.12/82,transf.tit.est.a C.Valenciana(125/4) des del Tue Nov 16 00:00:00 CET 1993 al Tue Nov 16 00:00:00 CET 1993
- Ponente Ponencia Proy.L.O. Estatuto Autonomía ciudad de Melilla (exp.121/64) des del Fri Dec 16 00:00:00 CET 1994 al Fri Dec 16 00:00:00 CET 1994
- Ponente Ponencia Proy.L.O. publicidad elect.en TV.local por ondas ter.(121/88) des del Mon Oct 16 00:00:00 CET 1995 al Tue Oct 17 00:00:00 CET 1995
- Ponente Ponencia s/cooperación Area Mediterráneo (exp. 154/18) des del Tue Apr 04 00:00:00 CEST 1995 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Ponente Ponencia Proy.L. de telecomunicaciones por cable (exp. 121/86). des del Tue Oct 24 00:00:00 CET 1995 al Tue Oct 24 00:00:00 CET 1995
- Ponente Ponencia Pry.L. s/derecho acceso información en medio ambiente(121/100 des del Wed Sep 27 00:00:00 CET 1995 al Wed Sep 27 00:00:00 CET 1995
- Ponente Ponencia Proy.L.de televisión local por ondas terrestres (121/87) des del Wed Sep 27 00:00:00 CET 1995 al Wed Sep 27 00:00:00 CET 1995
- Ponente Ponencia seguimiento proceso liberalización telecomunicaciones (154/14) des del Thu Dec 22 00:00:00 CET 1994 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Ponente Ponencia Proy. Ley de Arrendamientos Urbanos. des del Tue Jun 14 00:00:00 CEST 1994 al Wed Jun 15 00:00:00 CEST 1994
- Ponente Ponencia Proy.L.Directiva 89/552/CEE s/radiodifusion telev.(exp.121/29 des del Wed Mar 23 00:00:00 CET 1994 al Wed Mar 23 00:00:00 CET 1994
- Pregunta oral en Pleno.(180/000027) Presentat el 09/09/1993 , qualificat el 14/09/1993
- Pregunta oral en Pleno.(180/000036) Presentat el 16/09/1993 , qualificat el 21/09/1993
- Pregunta oral en Pleno.(180/000321) Presentat el 23/02/1994 , qualificat el 01/03/1994
-
Proposición de ley de Comunidades Autónomas. Proposición de Ley Orgánica por la cual se deroga la Ley Orgánica 12/1982, de 10 de agosto, de transferencias a la Comunidad Autónoma Valenciana de competencias de titularidad estatal (corresponde al número de expediente 125/000012/0000 de la IV Legislatura). (125/000004)
PlenoData: 14/09/1993
-
Pregunta oral en Pleno. Criterio de elaboración de las publicaciones relativas a las comparecencias del Presidente del Gobierno en la Cámara. (180/000027)
PlenoData: 15/09/1993
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia del Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, ante la Comisión de Industria, Obras Públicas y Servicios, para informar de las previsiones y líneas generales a desarrollar por el Ministro en su Departamento en este mandato. (213/000015)
Comisión de Infraestructuras y Medio AmbienteData: 21/09/1993