Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Sat Nov 19 00:00:00 CET 1949 en Ciudad Real
Deputado da III, IV, y V Lexislaturas
Casado. Un hijo. Magisterio y Educación Física. Profesor. Ex Presidente de la Diputación Provincial. Miembro de la Comisión Ejecutiva Regional del PSCM-PSOE. Coordinador Grupo federal de Deportes del PSOE.- Vocal Comisión de Educación y Cultura desde oWed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 ao Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente desde oThu Sep 16 00:00:00 CEST 1993 ao Tue Nov 08 00:00:00 CET 1994
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE desde oWed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 ao Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Ponente Ponencia seguimiento accidentes tráfico por práctica ciclismo (154/16) desde oTue Feb 21 00:00:00 CET 1995 ao Wed Nov 22 00:00:00 CET 1995
- Pregunta oral en Pleno.(180/000411) Presentado o 07/04/1994 , cualificado o 12/04/1994
- Pregunta oral en Pleno.(180/000594) Presentado o 23/06/1994 , cualificado o 28/06/1994
- Pregunta oral en Pleno.(180/000785) Presentado o 27/10/1994 , cualificado o 02/11/1994
-
Comparecencia de autoridades y funcionarios en Comisión. Solicitud de comparecencia del Presidente del Consejo Superior de Deportes (del Ministerio de Educación y Ciencia), ante la Comisión de Presupuestos, para informar sobre los Presupuestos Generales del Estado para 1994 y la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado para 1993. (212/000182)
Comisión de Educación y CulturaData: 19/10/1993
-
Solicitud de comparecencia del Presidente del Consejo Superior de Deportes, ante la Comisión de Presupuestos, con ocasión del debate de los Presupuestos Generales del Estado para 1994. (212/000087)
Comisión de Educación y CulturaData: 19/10/1993
-
Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE. Supresión de algún servicio público en Radiotelevisión Española (RTVE), en caso de no tener la subvención del Estado. (182/000042)
Comisión de control parlamentario sobre RTVEData: 27/10/1993