Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacida oThu Sep 24 00:00:00 CET 1959 en Madrid
Deputada da V, VI, VII, VIII, IX, y X Lexislaturas
Casada. Dos hijos. Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología. Miembro del Gabinete de la Presidencia del PP. Jefe del Departamento de Medios de Comunicación Públicos del PP. Diputada de la Asamblea de Madrid (1991-1993). Subdirectora del Gabinete del Presidente de la Junta de Castilla y León (1989-1991).- Vocal Comisión Constitucional desde oMon Jul 04 00:00:00 CEST 1994 ao Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente desde oThu Sep 16 00:00:00 CEST 1993 ao Tue Jul 19 00:00:00 CEST 1994
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE desde oWed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 ao Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Ponente Ponencia Proy.L.incorp.norm.93/83/CEE s/der.autor via satélite(121/97) desde oTue Jun 13 00:00:00 CEST 1995 ao Tue Jun 13 00:00:00 CEST 1995
- Ponente Ponencia Proy.L.Directiva 89/552/CEE s/radiodifusion telev.(exp.121/29 desde oWed Mar 23 00:00:00 CET 1994 ao Wed Mar 23 00:00:00 CET 1994
- Ponente Ponencia Proy.L.de televisión local por ondas terrestres (121/87) desde oWed Sep 27 00:00:00 CET 1995 ao Wed Sep 27 00:00:00 CET 1995
- Ponente Ponencia seguimiento proceso liberalización telecomunicaciones (154/14) desde oThu Dec 22 00:00:00 CET 1994 ao Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Ponente Ponencia Proy.L. de telecomunicaciones por cable (exp. 121/86). desde oTue Oct 24 00:00:00 CET 1995 ao Tue Oct 24 00:00:00 CET 1995
- Pregunta oral en Pleno.(180/000022) Presentado o 09/09/1993 , cualificado o 14/09/1993
- Pregunta oral en Pleno.(180/000330) Presentado o 24/02/1994 , cualificado o 01/03/1994
- Pregunta oral en Pleno.(180/000498) Presentado o 19/05/1994 , cualificado o 24/05/1994
-
Pregunta oral en Pleno. Razones del nombramiento del Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) antes de la renovación del Consejo de Administración de éste. (180/000022)
PlenoData: 15/09/1993
-
Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE. Opinión del Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) acerca de su nombramiento sin que se haya renovado el Consejo de Administración del mencionado Ente Público. (182/000018)
Comisión de control parlamentario sobre RTVEData: 29/09/1993
-
Motivos del exceso de gasto durante el ejercicio 1993 en las sociedades del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE). (182/000021)
Comisión de control parlamentario sobre RTVEData: 29/09/1993