Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Thu Aug 04 00:00:00 CET 1960 en Valladolid
Diputat de la III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX Legislatures
Casado. Dos hijas.Licenciado en Derecho por la Universidad de León.
Afiliado al Partido Socialista desde 1979.
Secretario General de la Federación Socialista de León (1988-2000).
Secretario General del Partido Socialista Obrero Español desde el 2000.
En la VIII Legislatura prometió su cargo de Presidente del Gobierno ante S.M. el Rey el 17 de abril de 2004.
Tras las elecciones generales del 9 de marzo de 2008, prometió su cargo de Presidente del Gobierno ante S.M. el Rey el 12 de abril de 2008. Inicia así su segundo mandato.
- Declaración de actividades.(004/000210) Presentat el 26/03/2008 , qualificat el 07/04/2008
- Declaración de bienes y rentas.(005/000209) Presentat el 07/09/2011 , qualificat el 08/09/2011
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno de don José Luis Rodríguez Zapatero, una vez celebradas las consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, prevista en el artículo 99.1 de la Constitución. (080/000001)
PlenoData: 08/04/2008
Data: 08/04/2008
Data: 08/04/2008