Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacida oWed Dec 15 00:00:00 CET 1943 en Santpedor (Barcelona)
Deputada da I, II, III, IV, V, y VI Lexislaturas
Casada. 2 hijos. Estudió en Barcelona el Bachillerato, Magisterio y Periodismo. Licenciada en Filosofía y Letras, especialidad Historia Moderna y Contemporánea, por la Universidad de Barcelona. Realizó estudios de inglés en Cambridge. Redactora por oposición (1973) de Televisión en Catalunya. Corresponsal desde Barcelona en los Servicios Exteriores de la BBC de Londres (1975) con seudónimo de <- Vocal Comisión de Educación (24/05/1979 a 08/04/1981) desde oTue Apr 15 00:00:00 CEST 1980 ao Wed Apr 08 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Cultura (11/05/1979 a 10/03/1982) desde oTue Apr 15 00:00:00 CEST 1980 ao Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE (16/04/1980 a 11/03/1982) desde oWed Apr 16 00:00:00 CEST 1980 ao Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE (11/03/1982 a 27/08/1982) desde oThu Mar 11 00:00:00 CET 1982 ao Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Investigación sobre RTVE (31/05/1979 a 11/03/1982) desde oWed Apr 16 00:00:00 CEST 1980 ao Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Investigación sobre RTVE (11/03/1982 a 27/08/1982) desde oThu Mar 11 00:00:00 CET 1982 ao Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000020) Presentado o 07/05/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000204) Presentado o 07/06/1982
- Pregunta oral en Pleno.(180/000089) Presentado o 16/10/1980
-
Moción de censura. Moción de censura al Gobierno. (082/000001)
PlenoData: 30/05/1980
-
Cuestión de confianza. Declaración del Gobierno sobre política general, y debate y votación de la cuestión de confianza por él solicitada. (081/000001)
PlenoData: 18/09/1980
-
Proyecto de ley. Presupuestos Generales del Estado para 1981. (121/000285)
PlenoData: 01/12/1980