Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascuda el Wed Dec 15 00:00:00 CET 1943 en Santpedor (Barcelona)
Diputada de la I, II, III, IV, V, y VI Legislatures
Casada. 2 hijos. Estudió en Barcelona el Bachillerato, Magisterio y Periodismo. Licenciada en Filosofía y Letras, especialidad Historia Moderna y Contemporánea, por la Universidad de Barcelona. Realizó estudios de inglés en Cambridge. Redactora por oposición (1973) de Televisión en Catalunya. Corresponsal desde Barcelona en los Servicios Exteriores de la BBC de Londres (1975) con seudónimo de <- Vocal Comisión de Educación (24/05/1979 a 08/04/1981) des del Tue Apr 15 00:00:00 CEST 1980 al Wed Apr 08 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Cultura (11/05/1979 a 10/03/1982) des del Tue Apr 15 00:00:00 CEST 1980 al Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE (16/04/1980 a 11/03/1982) des del Wed Apr 16 00:00:00 CEST 1980 al Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE (11/03/1982 a 27/08/1982) des del Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Investigación sobre RTVE (31/05/1979 a 11/03/1982) des del Wed Apr 16 00:00:00 CEST 1980 al Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Investigación sobre RTVE (11/03/1982 a 27/08/1982) des del Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000020) Presentat el 07/05/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000204) Presentat el 07/06/1982
- Pregunta oral en Pleno.(180/000089) Presentat el 16/10/1980
-
Moción de censura. Moción de censura al Gobierno. (082/000001)
PlenoData: 30/05/1980
-
Cuestión de confianza. Declaración del Gobierno sobre política general, y debate y votación de la cuestión de confianza por él solicitada. (081/000001)
PlenoData: 18/09/1980
-
Proyecto de ley. Presupuestos Generales del Estado para 1981. (121/000285)
PlenoData: 01/12/1980