Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacida oMon Nov 21 00:00:00 CET 1932 en Camarasa (Lleida)
Deputada da I Legislatura
Casada. Cuatro hijos. Maestra y Licenciada en Matemáticas. Profesora de Instituto desde 1957, excedente desde 1968. Catedrática de Matemáticas de la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de Lleida y responsable de la Delegación del I.C.E. de la Universidad Autónoma de Barcelona en Lleida actualmente. Miembro fundador de la Escuela Espiga-Sant Jordi. Profesora de la Escuela de Educadoras de Infancia del C.I.C.F. (1968-1970). Responsable de la Formación del Profesorado del ICE de la Universidad Autónoma de Barcelona (1970-1973). Participó en la creación del Centro Piloto "Ribot i Serra" de Sabadell. Directora de la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB (San Cugat del Vellés 1973-1974). Profesora de la Escola d'Estiu de Barcelona i Lleida. Militante de Convergencia Democrática de Catalunya (1966). Miembro de la Permanente (1977). Senadora por Lleida por la Coalición Democracia i Catalunya el 15 de junio de 1977. Miembro del Grupo Parlamentario de la Entesa dels Catalans en el Senado. Miembro de la Permanente de la Assemblea de Parlamentaris de Catalunya y del Consell d'Ensenyament i Cultura de la Generalitat. Concejal del Ayuntamiento de Lleida desde abril de 1979.- Vocal Comisión de Educación (24/05/1979 a 08/04/1981) desde oThu May 24 00:00:00 CEST 1979 ao Wed Apr 08 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Universidades e Investigación (24/05/1979 a 08/04/1981) desde oThu May 24 00:00:00 CEST 1979 ao Tue Sep 09 00:00:00 CEST 1980
- Vocal Comisión de Educación y Cultura (10/03/1982 a 27/08/1982) desde oWed Mar 10 00:00:00 CET 1982 ao Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Sanidad y Seguridad Social (11/05/1979 a 09/12/1981) desde oFri May 11 00:00:00 CEST 1979 ao Thu Sep 25 00:00:00 CEST 1980
- Vicepresidenta Segunda Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca (03/03/1982 a 27/08/1982) desde oWed Mar 03 00:00:00 CET 1982 ao Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000310) Presentado o 11/06/1979
- Pregunta oral en Pleno.(180/000021) Presentado o 14/09/1979
- Pregunta oral en Pleno.(180/000149) Presentado o 18/03/1982
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión. Comparecencia de don José Manuel Otero Novas, Ministro de Educación, para informar sobre política de su Departamento y contestar preguntas. (211/000145)
Comisión de EducaciónData: 26/06/1979
-
Proyecto de ley. Fincas manifiestamente mejorables. (121/000001)
PlenoData: 24/07/1979