Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Thu Nov 23 00:00:00 CET 1922 en Villalba (Lugo)
Deputado da Constituyente, I, II, y III Lexislaturas
Casado. Catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Embajador de carrera (Londres). Académico Numerario de Ciencias Morales y Políticas. Ha sido Director del Instituto de Estudios Político; Secretario General del Instituto de Cultura Hispánica, del Consejo N. de Educación y de la Comisión Española de la UNESCO; Secretario General Técnico del Ministerio de Educación. Ha sido Vicepresidente del Gobierno para Asuntos del Interior y Ministro de la Gobernación (1975-1976); Ministro de Información y Turismo (1962-1969). Fundador y Secretario General de Alianza Popular. Miembro de la Ponencia y de la Comisión Constitucional que estudió el proyecto de Constitución.- Vocal Diputación Permanente desde oMon Jun 04 00:00:00 CEST 1979 ao Thu Nov 18 00:00:00 CET 1982
- Portavoz Titular Junta de Portavoces desde oWed May 09 00:00:00 CEST 1979 ao Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión Constitucional (27/04/1979 a 03/03/1982) desde oFri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 ao Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión Constitucional (03/03/1982 a 27/08/1982) desde oWed Mar 03 00:00:00 CET 1982 ao Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Defensa (10/05/1979 a 03/03/1982) desde oThu May 10 00:00:00 CEST 1979 ao Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión Conjunta Constitucional-Reglamento desde oFri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 ao Thu May 31 00:00:00 CEST 1979
- Interpelación ordinaria.(170/000084) Presentado o 18/11/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000205) Presentado o 30/11/1981
- Interpelación ordinaria.(170/000216) Presentado o 07/07/1981
-
Composición y funciones de la Diputación Permanente. Dación de cuentas de la Diputación Permanente de la Legislatura Constituyente. (060/000009)
PlenoData: 28/03/1979
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Comunicación del Gobierno. Comunicación del Gobierno para el debate general sobre situación y perspectivas de la economía española. (200/000001)
PlenoData: 09/05/1979