Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Sat Apr 29 00:00:00 CEST 1944 en Madrid
Deputado da I Legislatura
Residente en Málaga. Ingeniero del ICAI. Casado. 1 hijo. Estudios de Bachillerato en el Colegio de los PP. Agustinos de El Escorial (MAdrid), con beca. Estudios superiores como becario, en la Escuela Técnica Superior del ICAI. Ingeniero Superior en 1967. Desde 1967 desarrolla actividades en la empresa privada. En 1964, elegido delegado estudiantil de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros del ICAI. En 1965, presidente de la FEAI (Federación de Estudiantes de Arquitectura e Ingeniería de España). Desde 1968, participa en los grupos iniciales de lo que hoy constituye el PSA-Partido Andaluz, del que es su Tercer Secretario. Portavoz Suplente del Grupo Parlamentario Andalucista.- Portavoz Titular Junta de Portavoces desde oTue Feb 12 00:00:00 CET 1980 ao Tue Jun 15 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores (10/05/1979 a 03/03/1982) desde oThu May 10 00:00:00 CEST 1979 ao Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Interior (10/05/1979 a 03/03/1982) desde oThu May 10 00:00:00 CEST 1979 ao Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Defensa (10/05/1979 a 03/03/1982) desde oThu May 10 00:00:00 CEST 1979 ao Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Defensa (03/03/1982 a 27/08/1982) desde oWed Mar 03 00:00:00 CET 1982 ao Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Hacienda (10/05/1979 a 03/03/1982) desde oTue Mar 24 00:00:00 CET 1981 ao Mon Sep 21 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Economía y Comercio (14/05/1981 a 03/03/1982) desde oThu May 14 00:00:00 CEST 1981 ao Mon Sep 21 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Economía, Comercio y Hacienda (03/03/1982 a 27/08/1982) desde oMon Apr 26 00:00:00 CEST 1982 ao Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Presupuestos (03/03/1982 a 27/08/1982) desde oWed Mar 03 00:00:00 CET 1982 ao Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Industria y Energía (11/05/1979 a 10/03/1982) desde oTue Mar 24 00:00:00 CET 1981 ao Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Transportes y Comunicaciones (11/05/1979 a 17/06/1981) desde oTue Mar 24 00:00:00 CET 1981 ao Mon Apr 06 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Transportes, Turismo y Comunicaciones (17/06/1981 a 10/03/1982) desde oWed Jun 17 00:00:00 CEST 1981 ao Mon Sep 21 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Reglamento desde oMon Sep 21 00:00:00 CEST 1981 ao Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Estatuto de los Diputados (11/03/1982 a 27/08/1982) desde oThu Mar 11 00:00:00 CET 1982 ao Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión Especial de los Problemas del Medio Ambiente y Espacios Naturales desde oMon Dec 10 00:00:00 CET 1979 ao Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Presuntos Malos Tratos a los Detenidos en el Pais Vasco (28/12/1979 a 25/02/1981) desde oFri Dec 28 00:00:00 CET 1979 ao Wed Feb 25 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Investigación sobre Derechos Humanos (25/02/1981 a 11/03/1982) desde oWed Feb 25 00:00:00 CET 1981 ao Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000037) Presentado o 12/02/1981
- Interpelación ordinaria.(170/000058) Presentado o 31/07/1979
- Interpelación ordinaria.(170/000059) Presentado o 07/05/1980
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Comunicación del Gobierno. Comunicación del Gobierno para el debate sobre la situación energética y sobre las alternativas de decisión que exige su tratamiento. (200/000002)
PlenoData: 16/05/1979
-
Comunicación del Gobierno sobre política agraria. (200/000004)
PlenoData: 06/06/1979