Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Sat Aug 18 00:00:00 CEST 1945 en Gijón (Asturias)
Diputat de la I, y II Legislatures
Casado. Abogado.- Vocal Comisión Constitucional (27/04/1979 a 03/03/1982) des del Mon Dec 10 00:00:00 CET 1979 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Secretario Segundo Comisión de Presupuestos (03/03/1982 a 27/08/1982) des del Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Industria y Energía (11/05/1979 a 10/03/1982) des del Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Industria, Obras Públicas y Servicios (10/03/1982 a 27/08/1982) des del Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Presuntos Malos Tratos a los Detenidos en el Pais Vasco (28/12/1979 a 25/02/1981) des del Fri Dec 28 00:00:00 CET 1979 al Wed Feb 25 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Investigación sobre Derechos Humanos (25/02/1981 a 11/03/1982) des del Wed Feb 25 00:00:00 CET 1981 al Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Investigación sobre Derechos Humanos (11/03/1982 a 27/08/1982) des del Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000007) Presentat el 16/11/1979
- Interpelación ordinaria.(170/000231) Presentat el 19/05/1981
- Pregunta oral en Pleno.(180/000038) Presentat el 16/11/1979
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Planes y programas. Plan Energético Nacional (PEN). (201/000002)
PlenoData: 28/07/1979
-
Proyecto de ley. Regulación de las distintas modalidades de Referéndum (Orgánica). (121/000036)
PlenoData: 28/12/1979