Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Mon Jun 29 00:00:00 CEST 1942 en Puerto Real (Cádiz)
Diputat de la Constituyente, I, y II Legislatures
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona. Hizo los primeros estudios de Formación Profesional y posteriormente, como Maestro de EGB, durante tres años impartió clases en una escuela del Estado. Actualmente, y desde hace nueve años, es Director de la Escuela de Readaptación Profesional "San Juan Bosco" de Barcelona, dedicada a la atención de los disminuídos físicos.Autor de varias publicaciones, algunas traducidas a otros idiomas, entre las que destacan sus ensayos dedicados al Pueblo Gitano, comunidad a la que pertenece. Vicepresidente del Comité Mundial Gitano y Presidente de su Comisión Constitucional. Profesional de los medios de comunicación, desarrolla su trabajo en RTVE de Barcelona, donde ha dirigido, presentado y realizado los más diversos programas. Durante algún tiempo colaboró asiduamente en las páginas de "La Vanguardia" de la Ciudad Condal. Diputado por Barcelona en las eleciones del 15 de junio de 1977 (UCD), pasó al Grupo Parlamentario Mixto tras la aprobación de la Constitución. Actualmente se ha integrado en el PSOE.- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores (03/03/1982 a 27/08/1982) des del Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vicepresidente Segundo Comisión de Cultura (11/05/1979 a 10/03/1982) des del Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Transportes y Comunicaciones (11/05/1979 a 17/06/1981) des del Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Mon Apr 06 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Transportes, Turismo y Comunicaciones (17/06/1981 a 10/03/1982) des del Wed Jun 17 00:00:00 CEST 1981 al Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE (16/04/1980 a 11/03/1982) des del Fri Oct 10 00:00:00 CET 1980 al Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE (11/03/1982 a 27/08/1982) des del Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión Especial para los Problemas de los Disminuidos Físicos y Mentales des del Thu May 31 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Secretario Segundo Comisión de Investigación sobre RTVE (31/05/1979 a 11/03/1982) des del Thu May 31 00:00:00 CEST 1979 al Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vicepresidente Segundo Comisión de Investigación sobre RTVE (11/03/1982 a 27/08/1982) des del Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000009) Presentat el 12/12/1979
- Interpelación ordinaria.(170/000016) Presentat el 17/04/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000139) Presentat el 26/03/1980
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Proyecto de ley. Estatuto Jurídico de Radio Televisión Española (RTVE). (121/000015)
PlenoData: 27/09/1979
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión. Comparecencia de don Manuel Clavero Arévalo, Ministro de Cultura, para informar sobre la Organización de los Campeonatos Mundiales de Fútbol de 1982 y contestar preguntas. (211/000105)
Comisión de CulturaData: 27/11/1979