Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Sat Feb 13 00:00:00 CET 1954 en Hueneja (Granada)
Deputado da I Legislatura
Soltero. Estudio de Filosofía y Letras en el CEU de Alicante. Profesor de Lengua y Literatura en el I.N.B. de Elche. Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Elche.Grupos parlamentarios
- Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de 03/05/1979 a 26/06/1980
- Vocal Comisión de Hacienda (10/05/1979 a 03/03/1982) desde oTue Sep 09 00:00:00 CEST 1980 ao Mon Dec 28 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Comercio y Turismo (11/05/1979 a 14/05/1981) desde oTue Sep 09 00:00:00 CEST 1980 ao Thu May 14 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Economía (11/05/1979 a 14/05/1981) desde oTue Sep 09 00:00:00 CEST 1980 ao Thu May 14 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Economía y Comercio (14/05/1981 a 03/03/1982) desde oThu May 14 00:00:00 CEST 1981 ao Thu Nov 05 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Educación (24/05/1979 a 08/04/1981) desde oThu May 24 00:00:00 CEST 1979 ao Thu Jun 26 00:00:00 CEST 1980
- Vocal Comisión de Educación (24/05/1979 a 08/04/1981) desde oThu Jun 26 00:00:00 CEST 1980 ao Wed Apr 08 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Cultura (11/05/1979 a 10/03/1982) desde oFri May 11 00:00:00 CEST 1979 ao Thu Jun 26 00:00:00 CEST 1980
- Vocal Comisión de Incompatibilidades (17/04/1979 a 11 /03/1982) desde oTue Apr 17 00:00:00 CEST 1979 ao Thu Jun 26 00:00:00 CEST 1980
- Secretario Segundo Comisión Especial de los Problemas de la Emigración desde oThu Nov 08 00:00:00 CET 1979 ao Thu Jun 26 00:00:00 CEST 1980
- Interpelación ordinaria.(170/000038) Presentado o 11/12/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000235) Presentado o 19/10/1979
- Pregunta oral en Pleno.(180/000097) Presentado o 11/12/1980
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión. Comparecencia de don José Manuel Otero Novas, Ministro de Educación, para informar sobre política de su Departamento y contestar preguntas. (211/000145)
Comisión de EducaciónData: 26/06/1979
-
Proyecto de ley. General de la cultura física y el deporte. (121/000016)
PlenoData: 14/11/1979