Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Mon Jan 10 00:00:00 CET 1938 en Zaragoza
Deputado da Constituyente, I, II, III, IV, V, VI, y VII Lexislaturas
Casado. Abogado. Elegido Diputado por Málaga en la Legislatura Constituyente de 1977.- Vocal Comisión de Interior (10/05/1979 a 03/03/1982) desde oThu May 10 00:00:00 CEST 1979 ao Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Justicia e Interior (03/03/1982 a 27/08/1982) desde oWed Mar 03 00:00:00 CET 1982 ao Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Secretario Segundo Comisión de Defensa (10/05/1979 a 03/03/1982) desde oThu May 10 00:00:00 CEST 1979 ao Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Administración Territorial (11/05/1979 a 10/03/1982) desde oFri May 11 00:00:00 CEST 1979 ao Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Presuntos Malos Tratos a los Detenidos en el Pais Vasco (28/12/1979 a 25/02/1981) desde oFri Dec 28 00:00:00 CET 1979 ao Wed Feb 25 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Investigación sobre Derechos Humanos (25/02/1981 a 11/03/1982) desde oWed Feb 25 00:00:00 CET 1981 ao Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000017) Presentado o 25/04/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000025) Presentado o 01/07/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000175) Presentado o 25/04/1979
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Proyecto de ley. Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 1979. (121/000188)
PlenoData: 13/06/1979
-
Modificación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1979. (121/000189)
PlenoData: 13/06/1979