Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Fri Nov 04 00:00:00 CEST 1938 en Málaga
Diputat de la Constituyente, I, II, III, IV, V, VI, y VII Legislatures
Casado. Tres hijos. Abogado. Laboralista y funcionario excedente del Instituto Nacional de la Vivienda.Desde 1967 trabajó en Huelva en un despacho laboral en el que se tramitaron la mayoría de los conflictos laborales de los miembros de todas las organizaciones políticas y sindicales.Se le instruyó expediente disciplinario por sus ideas políticas en el Instituto Nacional de la Vivienda (1973). Ingresó en el PSOE en 1972. Miembro de la Comisión Ejecutiva de la UGT (1976-1978). Anteriormente había sido miembro representante de Huelva en el Comité Federal del PSOE. Elegido Diputado por Huelva en la Legislatura Constituyente de 1977.- Vocal Comisión de Trabajo (11/05/1979 a 12/03/1981) des del Mon Dec 10 00:00:00 CET 1979 al Thu Mar 12 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Política Social y de Empleo (10/03/1982 a 27/08/1982) des del Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Reglamento des del Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Suplicatorios (13/06/1979 a 11/03/1982) des del Wed Jun 13 00:00:00 CEST 1979 al Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Secretario Segundo Comisión de Peticiones (08/11/1979 a 11/03/1982) des del Thu Nov 08 00:00:00 CET 1979 al Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión Especial de los Problemas de la Emigración des del Thu Nov 08 00:00:00 CET 1979 al Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Presuntos Malos Tratos a los Detenidos en el Pais Vasco (28/12/1979 a 25/02/1981) des del Fri Dec 28 00:00:00 CET 1979 al Wed Feb 25 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Investigación sobre Derechos Humanos (25/02/1981 a 11/03/1982) des del Wed Feb 25 00:00:00 CET 1981 al Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Secretario Segundo Comisión de Investigación sobre Derechos Humanos (11/03/1982 a 27/08/1982) des del Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Pregunta oral en Pleno.(180/000217) Presentat el 06/05/1982
- Pregunta oral en Pleno.(180/000307) Presentat el 29/04/1982
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000001) Presentat el 29/06/1981
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Pregunta oral al Gobierno en Comisión. Instalación de una base de lanzamiento de misiles en la localidad de Almonte (Huelva). (181/000176)
Comisión de DefensaData: 30/10/1979
-
Proyecto de ley. Estatuto de los trabajadores. (121/000327)
PlenoData: 13/12/1979