Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Sun Oct 01 00:00:00 CET 1944 en Logroño (La Rioja)
Deputado da Constituyente, I, II, III, IV, V, y VI Lexislaturas
Casado con Dª Magdalena Ibarra. 1 hijo. Estudios de Derecho en la Universidad de Barcelona. Abogado y Asesor laboral. Miembro del Comité Federal y Secretario General de la Comisión Ejecutiva Provincial de Logroño del PSOE.- Vocal Diputación Permanente desde oMon Jun 28 00:00:00 CEST 1982 ao Thu Nov 18 00:00:00 CET 1982
- Portavoz Titular Junta de Portavoces desde oTue Nov 03 00:00:00 CET 1981 ao Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión Constitucional (03/03/1982 a 27/08/1982) desde oWed Mar 03 00:00:00 CET 1982 ao Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vicepresidente Segundo Comisión de Justicia (10/05/1979 a 03/03/1982) desde oWed Apr 08 00:00:00 CEST 1981 ao Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Justicia (10/05/1979 a 03/03/1982) desde oThu May 10 00:00:00 CEST 1979 ao Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vicepresidente Segundo Comisión de Justicia e Interior (03/03/1982 a 27/08/1982) desde oWed Mar 03 00:00:00 CET 1982 ao Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Obras Públicas y Urbanismo (11/05/1979 a 10/03/1982) desde oFri May 11 00:00:00 CEST 1979 ao Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Agricultura (11/05/1979 a 16/12/1981) desde oFri May 11 00:00:00 CEST 1979 ao Wed Dec 16 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación (16/12/1981 a 03/03/1982) desde oWed Dec 16 00:00:00 CET 1981 ao Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Incompatibilidades (17/04/1979 a 11 /03/1982) desde oTue Apr 17 00:00:00 CEST 1979 ao Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Presuntos Malos Tratos a los Detenidos en el Pais Vasco (28/12/1979 a 25/02/1981) desde oFri Dec 28 00:00:00 CET 1979 ao Wed Feb 25 00:00:00 CET 1981
- Secretario Segundo Comisión de Investigación sobre Derechos Humanos (25/02/1981 a 11/03/1982) desde oWed Feb 25 00:00:00 CET 1981 ao Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Investigación sobre Derechos Humanos (11/03/1982 a 27/08/1982) desde oThu Mar 11 00:00:00 CET 1982 ao Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000015) Presentado o 09/04/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000162) Presentado o 25/04/1979
- Interpelación ordinaria.(170/000163) Presentado o 06/03/1980
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Proyecto de ley. General Penitenciaria (Orgánica). (121/000150)
PlenoData: 24/07/1979
-
Proposición no de ley ante el Pleno. Nueva Ley de Arrendamientos Urbanos. (162/000153)
PlenoData: 22/11/1979