Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascuda el Mon Jun 06 00:00:00 CEST 1977 en Madrid
Diputada de la XI, XII, XIII, XIV, y XV Legislatures
Licenciatura de la Academia General Militar, Especialidad en Transmisiones.Máster en Redes y Sistema de Información.
Máster en Sistemas de Comunicación e Información para la Seguridad y la Defensa.
Comandante en retiro del Ejército de Tierra
- Vocal Suplente Diputación Permanente des del Tue Jul 04 00:00:00 CEST 2017 al Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores des del Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunta Comisión de Defensa des del Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Wed Nov 23 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión de Defensa des del Wed Nov 23 00:00:00 CET 2016 al Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2017
- Portavoz Comisión de Defensa des del Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Secretaria Segunda Comisión de Interior des del Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Tue Jul 18 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Comisión de Interior des del Tue Jul 18 00:00:00 CEST 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Igualdad des del Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 al Thu Sep 14 00:00:00 CEST 2017
- Vicepresidenta Primera Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible des del Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 al Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Comisión para el estudio del modelo policial del siglo XXI des del Wed Apr 18 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Subcomisión para el estudio del régimen profesional de los militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas (154/5). des del Wed Feb 22 00:00:00 CET 2017 al Thu Sep 27 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia del Convenio europeo sobre protección de animales de compañía, hecho en Estrasburgo el 13 de noviembre de 1987, así como Reserva y Declaración que España desea formular (110/6). des del Mon Mar 06 00:00:00 CET 2017 al Mon Mar 06 00:00:00 CET 2017
- Vicepresidenta Primera Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN des del Thu Nov 15 00:00:00 CET 2018 al Mon May 20 00:00:00 CEST 2019
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN des del Fri Jul 14 00:00:00 CEST 2017 al Thu Nov 15 00:00:00 CET 2018
- Pregunta oral en Pleno.(180/000617) Presentat el 03/05/2018 , qualificat el 17/05/2018
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000119) Presentat el 27/02/2017 , qualificat el 27/02/2017
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000408) Presentat el 31/05/2017 , qualificat el 31/05/2017
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre evaluación de la conveniencia de contratar a empresas privadas la seguridad perimetral de las prisiones. (161/000211)
Comisión de InteriorData: 18/10/2016, 15:09:37 - 15:15:19
Data: 18/10/2016, 15:30:07 - 15:30:51
-
Proposición no de Ley sobre la inclusión de la perspectiva de género en los Presupuestos Generales del Estado. (161/000424)
Comisión de IgualdadData: 25/10/2016, 11:15:05 - 11:18:50