Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Mon Jul 25 00:00:00 CEST 1938 en Cafranc (Huesca)
Diputat de la I, y II Legislatures
Casado con María Pilar Peiré Aguirre. 2 hijos. Doctor Ingeniero de Montes.- Vocal Comisión de Obras Públicas y Urbanismo (11/05/1979 a 10/03/1982) des del Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Agricultura (11/05/1979 a 16/12/1981) des del Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Wed Dec 16 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación (16/12/1981 a 03/03/1982) des del Wed Dec 16 00:00:00 CET 1981 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca (03/03/1982 a 27/08/1982) des del Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión Especial de los Problemas del Medio Ambiente y Espacios Naturales des del Thu May 31 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Pregunta oral en Pleno.(180/000005) Presentat el 07/05/1979
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000028) Presentat el 19/05/1981
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000407) Presentat el 12/02/1980
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Comunicación del Gobierno. Comunicación del Gobierno sobre política agraria. (200/000004)
PlenoData: 06/06/1979
-
Pregunta oral en Pleno. Protección de los pueblos del entorno del polígono de Tiro de Bárdenas Reales de las provincias de Huesca, Zaragoza y Navarra, frente al impacto ambiental producido por los vuelos rasantes de los aviones del ejército. (180/000005)
PlenoData: 07/06/1979