Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Mon Mar 15 00:00:00 CET 1982
Deputado da XI, y XII Lexislaturas
Formación Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas. Consultor Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación.- Vocal Suplente Diputación Permanente desde oWed Apr 20 00:00:00 CEST 2016 ao Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Defensa desde oWed Feb 10 00:00:00 CET 2016 ao Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz Comisión de Educación y Deporte desde oMon Apr 18 00:00:00 CEST 2016 ao Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz adjunto Comisión de Educación y Deporte desde oWed Feb 10 00:00:00 CET 2016 ao Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002460) Presentado o 26/04/2016 , cualificado o 10/05/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002461) Presentado o 26/04/2016 , cualificado o 10/05/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002462) Presentado o 26/04/2016 , cualificado o 10/05/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre modificación de la Ley 15/2014, con el fin de suprimir la denominada licencia deportiva única. (161/000317)
Comisión de Educación y DeporteData: 13/04/2016, 18:08:40 - 18:12:10