Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Sun Feb 12 00:00:00 CET 1967
Diputat de la IX, X, XI, XII, y XV Legislatures
Casado. Dos hijos.Doctor en Derecho.
Profesor Titular de Economía Aplicada.
Presidente Regional (2000-2008).
Senador (2003-2008).
Secretario Nacional de Comunicación del PP (2008-2012). Vicesecretario de Organización y Electoral del PP (2012-2015).
- Vocal Diputación Permanente des del Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 al Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz adjunto Junta de Portavoces des del Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión Constitucional des del Thu Sep 27 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión Constitucional des del Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 al Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018
- Adscrito Comisión de Defensa des del Wed Nov 15 00:00:00 CET 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social des del Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Economía y Empresa des del Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades des del Wed Jun 27 00:00:00 CEST 2018 al Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz adjunto Comisión de Economía y Competitividad des del Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 al Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Portavoz adjunto Comisión de Economía, Industria y Competitividad des del Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Adscrito Comisión de Empleo y Seguridad Social des del Fri Jan 20 00:00:00 CET 2017 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Reglamento des del Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 al Tue Jan 10 00:00:00 CET 2017
- Vocal Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera des del Thu May 11 00:00:00 CEST 2017 al Fri Nov 30 00:00:00 CET 2018
- Vocal Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades des del Tue Jan 10 00:00:00 CET 2017 al Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico des del Wed Nov 15 00:00:00 CET 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Secretos Empresariales (121/23). des del Wed Oct 17 00:00:00 CEST 2018 al Tue Nov 27 00:00:00 CET 2018
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (121/12). des del Tue May 29 00:00:00 CEST 2018 al Tue Jun 26 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (121/12). des del Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Dec 04 00:00:00 CET 2018
- Pregunta oral en Pleno.(180/000948) Presentat el 21/02/2019 , qualificat el 26/02/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/034853) Presentat el 13/06/2018 , qualificat el 19/06/2018
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/034854) Presentat el 13/06/2018 , qualificat el 19/06/2018
-
Real Decreto-Ley. Real Decreto-ley 4/2016, de 2 de diciembre, de medidas urgentes en materia financiera. (130/000003)
PlenoData: 15/12/2016, 10:04:15 - 10:13:25
-
Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. (130/000011)
PlenoData: 30/03/2017, 09:51:42 - 09:58:33
-
Otras comparecencias en Comisión. Comparecencia de doña Elke König, Presidenta de la Junta Única de Resolución, acordada por la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la misma. (219/000929)
Comisión Investigación crisis financiera España y programa asistenciaData: 11/12/2017, 15:37:46 - 15:48:28