Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Fri Jan 17 00:00:00 CET 1941 en Ciudad Real
Deputado da I, y II Lexislaturas
Soltero. Bachillerato en Ciencias y Letras en Ciudad Real. Preuniversitario en Madrid. Ingresó en la ETS de Ingenieros de Caminos de Madrid cursando simultáneamente Ciencias Exactas en la Universidad Complutense. Es profesor agregado del INEM (Matemáticas) en Madrid, en excedencia. Miembro de la Real Sociedad Matemática Española. Miembro del Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid. Se integró desde sus comienzos en el Partido Popular Manchego y con el P.P. en Centro Democrático y posteriormente en UCD. Ha sido asesor de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia. Colaborador habitual de revistas profesionales de la enseñanza.Grupos parlamentarios
- Grupo Parlamentario Mixto de 10/11/1981 a 01/02/1982
- Grupo Parlamentario Centrista de 02/05/1979 a 10/11/1981
- Vocal Comisión de Educación (24/05/1979 a 08/04/1981) desde oThu May 24 00:00:00 CEST 1979 ao Wed Apr 08 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Universidades e Investigación (24/05/1979 a 08/04/1981) desde oThu May 24 00:00:00 CEST 1979 ao Wed Apr 08 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Educación y Ciencia (08/04/1981 a 10/03/1982) desde oWed Apr 08 00:00:00 CEST 1981 ao Fri Nov 13 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Educación y Cultura (10/03/1982 a 27/08/1982) desde oWed Mar 10 00:00:00 CET 1982 ao Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Suplicatorios (13/06/1979 a 11/03/1982) desde oWed Jun 13 00:00:00 CEST 1979 ao Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Peticiones (08/11/1979 a 11/03/1982) desde oThu Nov 08 00:00:00 CET 1979 ao Tue Nov 10 00:00:00 CET 1981
- Interpelación ordinaria.(170/000074) Presentado o 23/01/1982
- Interpelación ordinaria.(170/000080) Presentado o 23/01/1982
- Interpelación ordinaria.(170/000304) Presentado o 23/01/1982
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Proyecto de ley. Estatuto de Centros Docentes no Universitarios. Estatuto de Centros Escolares (Orgánica). (121/000096)
PlenoData: 04/03/1980
Data: 05/03/1980