Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Sat Jan 29 00:00:00 CET 1966
Deputado da XII Legislatura
Casado. Una hija.Licenciado en Derecho por la Universidad Oberta de Cataluña.
MBA Executive por IE (Instituto de Empresa).
Programa de Liderazgo de Gestión Pública (PLGP) del IESE, Universidad de Navarra.
Concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Valladolid (1999-2000).
Director de desarrollo de negocio Grupo Ilunion 2010-2012. Director General de Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Director del Real Patronato sobre Discapacidad.
- Vocal Comisión de Educación y Formación Profesional desde oThu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Cultura y Deporte desde oWed Oct 31 00:00:00 CET 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social desde oThu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde oWed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 ao Thu Dec 15 00:00:00 CET 2016
- Portavoz Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad desde oWed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Educación y Deporte desde oTue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 ao Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Sanidad y Servicios Sociales desde oTue Jan 10 00:00:00 CET 2017 ao Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible desde oTue Jan 10 00:00:00 CET 2017 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Subcomisión para la reforma electoral (154/10). desde oWed Feb 21 00:00:00 CET 2018 ao Wed Feb 28 00:00:00 CET 2018
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad (125/16) desde oThu Jun 28 00:00:00 CEST 2018 ao Wed Sep 19 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria (122/59). desde oTue Apr 04 00:00:00 CEST 2017 ao Tue Apr 04 00:00:00 CEST 2017
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001334) Presentado o 18/10/2018 , cualificado o 23/10/2018
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001557) Presentado o 19/12/2018 , cualificado o 19/12/2018
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/011343) Presentado o 07/04/2017 , cualificado o 28/04/2017
-
Otras comparecencias en Comisión. Comparecencia del Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), acordada por la citada Comisión, para informar sobre la situación actual de las personas con discapacidad en España y las demandas de las entidades que las representan. (219/000101)
Comisión para las Políticas Integrales de la DiscapacidadData: 22/11/2016, 12:50:18 - 13:02:32
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre el incremento en la Ayuda Oficial al Desarrollo hasta alcanzar el 0,7% del PIB. (161/000633)
Comisión de Cooperación Internacional para el DesarrolloData: 23/11/2016, 16:56:25 - 17:02:00
-
Proposición no de Ley ante el Pleno. Proposición no de Ley relativa a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. (162/000199)
PlenoData: 29/11/2016, 18:20:35 - 18:28:31