Aquest lloc web utilitza cookies de tercers i pròpies per optimitzar el servei, no recapta ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement. Conforme a les disposicions de
l`article 22.2 de la Llei 34/2002
, d`11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, demanem el vostre permís per obtenir dades estadístiques de la navegació pel lloc web.
Nascut el Sun Apr 25 00:00:00 CEST 1926
en Sevilla
Diputat de la Constituyente, y I
Legislatures
Casado con Guadalupe Ternero. 5 hijos. 1 nieto.
Doctor en Derecho <> por la Universidad de Sevilla.
Con 25 años gana la Cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca. En 1954 obtiene la misma Cátedra en la Universidad de Sevilla. Entre 1965 y 1968, Decano, por elección en la Faculatad de Derecho de Sevilla. Entre 1971 y 1975, Rector de la Universidad de Sevilla, siendo el primer Rector elegido democráticamente en una universidad española.
Fundador del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Sevilla, del que fue Presidente.
Fundador del Partido Liberal Andaluz (PSLA), de carácter regionalista, y del que fue Presidente, que se integró en UCD.
Presidente del Partido Social Liberal Andaluz desde su Congreso Constituyente, en enero de 1977.
Presidente de la sección española de la Asociación de Ciencia Administrativa.
Fundador de la Asociación Internacional de Derecho de Aguas, Órgano de la ONU.
Profesor de la Facultad Internacional de Derecho Comparado de Estrasburgo.
Ha promovido los Congresos italo-españoles de Profesores de Derecho Administrativo.
En 1972 fue elegido <>, por Radio Sevilla.
Gran aficionado al tenis, fue campeón de Andalucía y finalista del Campeonato de España por equipos, representando a Andalucía.
Fue Ministro para las Regiones.
Actualmente Ministro de Cultura.
Condició plena: Tue Mar 09 00:00:00 CET 1982
Ha causat baixa el Thu Nov 18 00:00:00 CET 1982
Grups parlamentaris
Grupo Parlamentario Centrista de 02/05/1979 a 25/04/1980
Històric de càrrecs
Vocal
Diputación Permanente
des del Mon Jun 21 00:00:00 CEST 1982
al Thu Nov 18 00:00:00 CET 1982
Portavoz Titular
Junta de Portavoces
des del Wed May 09 00:00:00 CEST 1979
al Mon Aug 27 00:00:00 CEST 1979
Vocal
Comisión de Cultura (11/05/1979 a 10/03/1982)
des del Tue Sep 09 00:00:00 CEST 1980
al Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
Vocal
Comisión de Política Social y de Empleo (10/03/1982 a 27/08/1982)
des del Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982