Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Sun Dec 24 00:00:00 CET 1939 en Tomelloso (Ciudad Real)
Diputat de la Constituyente, I, III, y IV Legislatures
Casado. 6 hijos. Abogado. Licenciado en Ciencias Políticas y en Derecho Comparado por la Universidad de Estrasburgo. Miembro del Grupo Tácito. Fundador del Partido Popular. Miembro del Consejo Político de UCD. Diputado a Cortes Constituyentes 1977. Subsecretario de Mercado Interior del Ministerio de Comercio y Turismo.- Vocal Comisión de Defensa (10/05/1979 a 03/03/1982) des del Mon May 12 00:00:00 CEST 1980 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Defensa (03/03/1982 a 27/08/1982) des del Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Comercio y Turismo (11/05/1979 a 14/05/1981) des del Thu Jun 28 00:00:00 CEST 1979 al Thu May 14 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Economía y Comercio (14/05/1981 a 03/03/1982) des del Thu May 14 00:00:00 CEST 1981 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Educación (24/05/1979 a 08/04/1981) des del Thu May 24 00:00:00 CEST 1979 al Wed Apr 08 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Educación y Ciencia (08/04/1981 a 10/03/1982) des del Mon Feb 01 00:00:00 CET 1982 al Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Educación y Cultura (10/03/1982 a 27/08/1982) des del Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Obras Públicas y Urbanismo (11/05/1979 a 10/03/1982) des del Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Thu Jun 28 00:00:00 CEST 1979
- Vocal Comisión de Presidencia (10/05/1979 a 10/03/1982) des del Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Reglamento des del Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 al Mon Nov 05 00:00:00 CET 1979
- Vocal Comisión Conjunta Constitucional-Reglamento des del Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 al Thu May 31 00:00:00 CEST 1979
- Proposición de ley de Diputados.(123/000001) Presentat el 11/05/1979
- Proposición de ley de Diputados.(123/000005) Presentat el 27/03/1980
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Comunicación del Gobierno. Comunicación del Gobierno para el debate general sobre situación y perspectivas de la economía española. (200/000001)
PlenoData: 09/05/1979
Data: 10/05/1979