Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Wed Dec 05 00:00:00 CET 1962 en Camprodon (Girona)
Deputado da V, X, y XII Lexislaturas
Licenciado en Filosofía y Letras.Funcionario (Cuerpo Superior Generalitat)
Concejal del Ayuntamiento de Mollet del Vallés (1999-2013)
Portavoz Municipal (2003-2013).
Teniente de Alcalde - Concejal de vía pública
Socio de Amnistía Internacional, de la Fundación Umbele (ayuda al África) y de Fundación Libertad i Democracia.
- Adscrito Comisión de Defensa desde oWed Apr 19 00:00:00 CEST 2017 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Interior desde oWed Apr 19 00:00:00 CEST 2017 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Industria, Comercio y Turismo desde oThu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital desde oWed Apr 19 00:00:00 CEST 2017 ao Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Adscrito Comisión de Peticiones desde oWed Apr 19 00:00:00 CEST 2017 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Presidente Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio de 2013 desde oWed Apr 18 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades desde oWed Apr 19 00:00:00 CEST 2017 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión para el estudio del modelo policial del siglo XXI desde oWed Apr 18 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (122/62). desde oThu Oct 18 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Oct 23 00:00:00 CEST 2018
- (122/000275) Presentado o 25/09/2018 , cualificado o 28/09/2018
- Pregunta oral en Pleno.(180/000359) Presentado o 05/10/2017 , cualificado o 10/10/2017
- Pregunta oral a la Corporación RTVE.(178/000097) Presentado o 01/06/2017 , cualificado o 06/06/2017
-
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución
PlenoData: 06/04/2017, 09:02:34 - 09:02:41
-
Solicitud de comparecencia de la Directora General de Política de Defensa, ante la Comisión de Presupuestos, con ocasión del debate de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. (212/000331)
Comisión de DefensaData: 26/04/2017, 19:04:35 - 19:08:22
-
Solicitud de comparecencia del Director General de Armamento y Material, ante la Comisión de Presupuestos, con ocasión del debate de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. (212/000332)
Comisión de DefensaData: 26/04/2017, 19:04:35 - 19:08:22