Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Mon Aug 13 00:00:00 CET 1951 en Palencia
Deputado da II, III, IV, y V Lexislaturas
Casado. 1 hijo. Maestro. Profesor de EGB. Secretario de Organización Regional de PSOE de Castilla y León.- Vocal Comisión de Defensa desde oWed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 ao Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE desde oWed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 ao Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Ponente Ponencia Proy.L. s/Régimen Personal Cuerpo Guardia Civil (exp.121/22) desde oWed Feb 16 00:00:00 CET 1994 ao Tue Mar 08 00:00:00 CET 1994
- Ponente Ponencia Proy.L. regulación segunda activ. Cuerpo Nal.Policía (121/23) desde oWed Feb 16 00:00:00 CET 1994 ao Wed Feb 16 00:00:00 CET 1994
- Ponente Ponencia Proy. L. Plantillas Fuerzas Armadas (exp. 121/11) desde oWed Nov 10 00:00:00 CET 1993 ao Wed Nov 10 00:00:00 CET 1993
- Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE.(182/000094) Presentado o 25/11/1993 , cualificado o 30/11/1993
- Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE.(182/000102) Presentado o 21/12/1993 , cualificado o 28/12/1993
- Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE.(182/000145) Presentado o 17/02/1994 , cualificado o 22/02/1994
-
Proyecto de ley. Proyecto de Ley de Plantillas de las Fuerzas Armadas. (121/000011)
PlenoData: 04/11/1993
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia del Ministro de Defensa, ante la Comisión de Defensa, para que exponga los criterios, fundados en la organización numérica de los Ejércitos, que hayan servido de base para la determinación de los efectivos que figuran en el Proyecto de Ley de Plantillas de las Fuerzas Armadas. (213/000066)
Comisión de DefensaData: 10/11/1993
-
Proyecto de ley. Proyecto de Ley de Plantillas de las Fuerzas Armadas. (121/000011)
Comisión de DefensaData: 15/11/1993