Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Mon Jan 25 00:00:00 CET 1943 en Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Deputado da I, y II Lexislaturas
Casado. 2 hijos. Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia (Italia). Profesor Agregado de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Sevilla. Miembro del Comité Central del PCE.- Vocal Comisión de Justicia (10/05/1979 a 03/03/1982) desde oFri Oct 09 00:00:00 CET 1981 ao Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Justicia e Interior (03/03/1982 a 27/08/1982) desde oWed Mar 03 00:00:00 CET 1982 ao Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Hacienda (10/05/1979 a 03/03/1982) desde oFri Sep 28 00:00:00 CEST 1979 ao Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Comercio y Turismo (11/05/1979 a 14/05/1981) desde oFri Sep 28 00:00:00 CEST 1979 ao Thu May 14 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Economía, Comercio y Hacienda (03/03/1982 a 27/08/1982) desde oWed Mar 03 00:00:00 CET 1982 ao Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Obras Públicas y Urbanismo (11/05/1979 a 10/03/1982) desde oFri Sep 28 00:00:00 CEST 1979 ao Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000092) Presentado o 17/11/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000118) Presentado o 12/11/1980
- Pregunta oral en Pleno.(180/000057) Presentado o 04/02/1980
-
Proposición de ley del Senado. Fondo de acción urgente para compensar desequilibrios regionales. (124/000006)
PlenoData: 26/09/1979
-
Proyecto de ley. Medidas urgentes de apoyo a la vivienda. (121/000178)
PlenoData: 09/10/1979
-
Real Decreto Ley. Real Decreto-Ley 15/1979, de 21 de septiembre, sobre medidas urgentes de apoyo a la vivienda. (130/000009)
PlenoData: 09/10/1979