Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Wed Dec 06 00:00:00 CET 1961 en Miranda de Ebro (Burgos)
Deputado da IX, XI, y XII Lexislaturas
Casado. Dos hijos.Licenciado en Ciencias Económicas, especialidad Matemática, por la Universidad del País Vasco-Sarriko (UPV-EHU). MBA por las universidades de Deusto, Ecole de Commerce de Nantes y Strathclyde University (Glasgow). Jefe de Servicio de Desarrollo Económico de la Diputación Foral de Álava.
Secretario de Economía, Industria y Energía de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE PSOE).
- Adscrito Comisión de Asuntos Exteriores desde oWed Oct 10 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Defensa desde oThu Nov 24 00:00:00 CET 2016 ao Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Comisión de Defensa desde oSat Jul 01 00:00:00 CEST 2017 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Hacienda desde oThu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Presupuestos desde oTue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Industria, Comercio y Turismo desde oThu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Economía y Empresa desde oThu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 ao Mon Jul 09 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Economía y Empresa desde oMon Jul 09 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Economía, Industria y Competitividad desde oMon Dec 19 00:00:00 CET 2016 ao Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Adscrito Comisión de Economía y Competitividad desde oThu Nov 24 00:00:00 CET 2016 ao Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión de Hacienda y Función Pública desde oMon Dec 19 00:00:00 CET 2016 ao Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas desde oTue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 ao Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Adscrito Comisión de Industria, Energía y Turismo desde oFri Dec 16 00:00:00 CET 2016 ao Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Adscrito Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital desde oMon Dec 19 00:00:00 CET 2016 ao Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Suplente Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera desde oThu May 11 00:00:00 CEST 2017 ao Fri Nov 30 00:00:00 CET 2018
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (121/6). desde oThu May 11 00:00:00 CEST 2017 ao Thu May 18 00:00:00 CEST 2017
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (121/20). desde oThu May 10 00:00:00 CEST 2018 ao Thu May 10 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales por la que se transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 (121/3). desde oThu Mar 09 00:00:00 CET 2017 ao Tue Jun 26 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear desde oTue Dec 20 00:00:00 CET 2016 ao Mon Oct 16 00:00:00 CEST 2017
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales por la que se transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 (121/3). desde oThu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Dec 18 00:00:00 CET 2018
- Pregunta oral en Pleno.(180/000225) Presentado o 30/03/2017 , cualificado o 04/04/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000606) Presentado o 05/04/2018 , cualificado o 10/04/2018
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001855) Presentado o 08/09/2016 , cualificado o 12/09/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre medidas para la lucha contra el fraude y el delito fiscal en España. (161/000324)
Comisión de Hacienda y Administraciones PúblicasData: 25/10/2016, 13:47:46 - 13:53:13
-
Real Decreto-Ley. Real Decreto-ley 4/2016, de 2 de diciembre, de medidas urgentes en materia financiera. (130/000003)
PlenoData: 15/12/2016, 09:53:19 - 10:03:44
-
Proposición no de Ley ante el Pleno. Proposición no de Ley relativa a la creación de un polo público bancario. (162/000296)
PlenoData: 14/02/2017, 17:48:08 - 17:53:43