Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Thu May 25 00:00:00 CEST 1978 en Burgos
Deputado da IX, y X Lexislaturas
Casado. Licenciado en Derecho. Postgrado de especialista en Derecho de Consumo. Asesor de la Subdelegación de Gobierno en Burgos (2004-2008). Secretario General de Juventudes Socialistas de Burgos (2000-2008). Secretario de Organización del PSOE de Burgos (2008-actualidad).- Portavoz adjunto Comisión de Defensa desde oTue Jan 17 00:00:00 CET 2012 ao Tue Jan 20 00:00:00 CET 2015
- Adscrito Comisión de Fomento desde oWed Feb 08 00:00:00 CET 2012 ao Tue Jan 20 00:00:00 CET 2015
- Adscrito Comisión de Empleo y Seguridad Social desde oWed Feb 08 00:00:00 CET 2012 ao Tue Jan 20 00:00:00 CET 2015
- Adscrito Comisión de Industria, Energía y Turismo desde oWed Feb 08 00:00:00 CET 2012 ao Tue Jan 20 00:00:00 CET 2015
- Adscrito Comisión de Sanidad y Servicios Sociales desde oWed Feb 08 00:00:00 CET 2012 ao Tue Jan 20 00:00:00 CET 2015
- Adscrito Comisión de Igualdad desde oWed Feb 08 00:00:00 CET 2012 ao Tue Jan 20 00:00:00 CET 2015
- Secretario Segundo Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo desde oWed Jan 18 00:00:00 CET 2012 ao Tue Jan 20 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad desde oWed Jan 18 00:00:00 CET 2012 ao Tue Jan 20 00:00:00 CET 2015
- Vocal Subcomisión de reforma del régimen transitorio de la Ley de la carrera militar (154/6). desde oWed Apr 17 00:00:00 CEST 2013 ao Wed Jul 09 00:00:00 CEST 2014
- Vocal Suplente Subcomisión para el análisis y estudio de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual (154/11). desde oTue Feb 25 00:00:00 CET 2014 ao Tue Jan 20 00:00:00 CET 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas (121/47). desde oMon May 26 00:00:00 CEST 2014 ao Wed May 28 00:00:00 CEST 2014
- Pregunta oral en Pleno.(180/000267) Presentado o 13/09/2012 , cualificado o 18/09/2012
- Pregunta oral en Pleno.(180/000477) Presentado o 04/04/2013 , cualificado o 09/04/2013
- Pregunta oral en Pleno.(180/000597) Presentado o 13/06/2013 , cualificado o 18/06/2013
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña. (161/000075)
Comisión de Industria, Energía y TurismoData: 22/02/2012, 17:04:46 - 17:10:51
-
Proposición no de Ley sobre el impuesto sobre la producción de energia termonuclear y sobre el depósito y almacenamiento de residuos. (161/000059)
Comisión de Industria, Energía y TurismoData: 28/03/2012, 16:51:17 - 16:56:04
-
Proposición no de Ley sobre enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas. (161/000465)
Comisión de DefensaData: 28/03/2012, 17:38:31 - 17:43:57