Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Sun Mar 12 00:00:00 CET 1961
Diputat de la XI, XII, y XIII Legislatures
Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. MBA por ESADE. Escritor. Ha trabajado como abogado y periodista.Ha sido eurodiputado.
Miembro del Comité Ejecutivo de Ciudadanos.
Autor de una decena de libros entre ensayos y novelas.
- Vocal Diputación Permanente des del Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 al Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Titular Junta de Portavoces des del Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión Constitucional des del Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Secretario Segundo Comisión de Política Territorial y Función Pública des del Wed Jun 27 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Política Territorial y Función Pública des del Tue Jul 10 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Reglamento des del Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados des del Wed Feb 22 00:00:00 CET 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión Consultiva de Nombramientos des del Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Suplente Subcomisión para la reforma electoral (154/10). des del Wed May 10 00:00:00 CEST 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales (122/21). des del Thu Jun 28 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Pregunta oral en Pleno.(180/000046) Presentat el 07/12/2016 , qualificat el 13/12/2016
- Pregunta oral en Pleno.(180/000064) Presentat el 09/12/2016 , qualificat el 13/12/2016
- Pregunta oral en Pleno.(180/000124) Presentat el 09/02/2017 , qualificat el 14/02/2017
-
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno. Solicitud de comparecencia urgente del Ministro de Economía y Competitividad ante el Pleno de la Cámara, para explicar la propuesta del Gobierno para el nombramiento, como Director Ejecutivo en el Banco Mundial, de don José Manuel Soria, que tuvo que dimitir como Ministro de Industria, Energía y Turismo tras hacerse pública su implicación en sociedades radicadas en paraísos fiscales. (210/000003)
PlenoData: 27/09/2016, 16:20:53 - 16:22:38
-
Solicitud de comparecencia del Ministro de Economía y Competitividad ante el Pleno de la Cámara, para que explique las razones por las que el Gobierno en funciones del Sr. Rajoy ha propuesto al exministro José Manuel Soria como Director Ejecutivo del Banco Mundial, después de que en abril del presente año dimitiera como titular de Industria, Energía y Turismo, tras descubrirse la vinculación de algunas sociedades en las que participaba con los denominados 'papeles de Panamá' y haber negado en varias ocasiones esa relación. (210/000004)
PlenoData: 27/09/2016, 16:20:53 - 16:22:38
-
Moción consecuencia de interpelación urgente. Moción consecuencia de interpelación urgente sobre el futuro de las autopistas de peaje. (173/000004)
PlenoData: 13/12/2016, 19:11:10 - 19:18:01