Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacida oSat Dec 13 00:00:00 CET 1958 en Palma de Mallorca
Deputada da XIII, y XIV Lexislaturas
Casada con un hijo.Diplomada en Empresariales.
Militante de Podemos.
- Portavoz Comisión de Industria, Comercio y Turismo desde oFri Feb 07 00:00:00 CET 2020 ao Mon May 01 00:00:00 CEST 2023
- Adscrita Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación desde oFri Feb 07 00:00:00 CET 2020 ao Mon May 01 00:00:00 CEST 2023
- Vicepresidenta Primera Comisión de Política Territorial y Función Pública desde oWed Sep 23 00:00:00 CEST 2020 ao Wed Jun 23 00:00:00 CEST 2021
- Vicepresidenta Primera Comisión de Política Territorial desde oWed Sep 22 00:00:00 CEST 2021 ao Mon May 01 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de Política Territorial desde oMon Sep 20 00:00:00 CEST 2021 ao Wed Sep 22 00:00:00 CEST 2021
- Vocal Comisión de Política Territorial y Función Pública desde oFri Sep 11 00:00:00 CEST 2020 ao Wed Sep 23 00:00:00 CEST 2020
- Vocal Comisión de Política Territorial y Función Pública desde oWed Jun 30 00:00:00 CEST 2021 ao Mon Sep 20 00:00:00 CEST 2021
- Vocal Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico desde oTue Jan 19 00:00:00 CET 2021 ao Mon May 01 00:00:00 CEST 2023
- Portavoz Comisión de Cultura y Deporte desde oFri Feb 07 00:00:00 CET 2020 ao Mon May 01 00:00:00 CEST 2023
- Adscrita Comisión de Sanidad y Consumo desde oFri Feb 07 00:00:00 CET 2020 ao Mon May 01 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo desde oThu Feb 13 00:00:00 CET 2020 ao Thu Apr 15 00:00:00 CEST 2021
- Vocal Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género desde oThu Feb 13 00:00:00 CET 2020 ao Mon May 01 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión sobre Seguridad Vial desde oThu Feb 13 00:00:00 CET 2020 ao Mon May 01 00:00:00 CEST 2023
- Ponente Ponencia de la Propuesta de reforma de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, para la supresión del aforamiento de los Diputados y las Diputadas del Parlamento de las Illes Balears y de los miembros del Gobierno de las Illes Balears (corresponde a los números de expediente 127/000005/0000 de la XII Legislatura y 127/000003/0000 de la XIII Legislatura) (127/3) desde oWed Sep 22 00:00:00 CEST 2021 ao Wed Sep 22 00:00:00 CEST 2021
- Ponente Ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear desde oThu May 20 00:00:00 CEST 2021 ao Thu Sep 23 00:00:00 CEST 2021
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados (121/56) desde oMon Nov 22 00:00:00 CET 2021 ao Thu Dec 09 00:00:00 CET 2021
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica de lucha contra el dopaje en el deporte (121/61) desde oTue Nov 02 00:00:00 CET 2021 ao Tue Nov 02 00:00:00 CET 2021
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley del Deporte (121/82) desde oWed Sep 14 00:00:00 CEST 2022 ao Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2022
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001481) Presentado o 07/10/2021 , cualificado o 11/10/2021
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001479) Presentado o 07/10/2021 , cualificado o 11/10/2021
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000610) Presentado o 29/10/2020 , cualificado o 03/11/2020
-
Solicitud de comparecencia de la Secretaria de Estado de Turismo, ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento y las actuaciones desarrolladas en relación con el turismo en el ámbito de sus competencias. (212/003015)
Comisión de Industria, Comercio y TurismoData: 22/03/2023, 19:07:24 - 19:11:00
-
Solicitud de comparecencia de la Secretaria de Estado de Turismo, ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, para exponer y dar a conocer las líneas de orientación y acción de su Departamento. (212/002866)
Comisión de Industria, Comercio y TurismoData: 22/03/2023, 19:07:24 - 19:11:00
-
Proposición no de Ley ante el Pleno. Proposición no de Ley sobre el bono social eléctrico y el bono social térmico. (162/001111)
PlenoData: 14/03/2023, 19:41:41 - 19:45:58