Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Fri Sep 06 00:00:00 CEST 1985
Diputat de la XIII, y XIV Legislatures
Periodista. Licenciado en la Universidad Complutense de MadridLibertad Digital, redactor. Colaborador en La Sexta.
Vicesecretario de Comunicación del PP
- Vocal Diputación Permanente des del Tue Jan 28 00:00:00 CET 2020 al Thu Apr 21 00:00:00 CEST 2022
- Vocal Comisión de Defensa des del Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Thu Apr 21 00:00:00 CEST 2022
- Vicepresidente Primero Comisión de Interior des del Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Thu Apr 21 00:00:00 CEST 2022
- Vocal Comisión de Política Territorial y Función Pública des del Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Mon Sep 20 00:00:00 CEST 2021
- Vocal Comisión de Política Territorial des del Mon Sep 20 00:00:00 CEST 2021 al Thu Apr 21 00:00:00 CEST 2022
- Pregunta oral en Pleno.(180/000116) Presentat el 24/04/2020 , qualificat el 28/04/2020
- Pregunta oral en Pleno.(180/000066) Presentat el 05/03/2020 , qualificat el 10/03/2020
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000522) Presentat el 20/10/2020 , qualificat el 20/10/2020
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la denegación de permisos para el tránsito de armas sospechosas de ser usadas en el conflicto de Yemen. (161/000320)
Comisión de DefensaData: 26/05/2021, 16:42:48 - 16:46:35
-
Moción consecuencia de interpelación urgente. Moción consecuencia de interpelación urgente para garantizar el ejercicio del periodismo en libertad y sin injerencias políticas. (173/000053)
PlenoData: 24/02/2021, 19:51:38 - 19:56:57
-
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno en el ámbito de la libertad de expresión en España. (173/000044)
PlenoData: 16/12/2020, 19:49:35 - 19:54:47