Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Tue Dec 27 00:00:00 CET 1932 en Barcelona
Deputado da Constituyente, I, y II Lexislaturas
Casado. 4 hijos. Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia y Barcelona. Master of Arts in Economics por la Universidad de Chicago. Licenciado en Economía por la Universidad de Barcelona. Catedrático de Hacienda Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de Barcelona. Director del Servicio de Estudios del Banco Urquijo en Barcelona. Asesor económico-jurídico en distintas empresas. Presidente de Convergencia Democrática de Cataluña.- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores (10/05/1979 a 03/03/1982) desde oTue Sep 09 00:00:00 CEST 1980 ao Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Hacienda (10/05/1979 a 03/03/1982) desde oThu May 10 00:00:00 CEST 1979 ao Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Presupuestos (27/04/1979 a 03/03/1982) desde oFri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 ao Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Presupuestos (03/03/1982 a 27/08/1982) desde oWed Mar 03 00:00:00 CET 1982 ao Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Presidente Comisión Especial para los Problemas de los Disminuidos Físicos y Mentales desde oThu May 31 00:00:00 CEST 1979 ao Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000187) Presentado o 14/01/1980
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Comunicación del Gobierno. Comunicación del Gobierno para el debate general sobre situación y perspectivas de la economía española. (200/000001)
PlenoData: 09/05/1979
-
Proyecto de ley. Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 1979. (121/000188)
PlenoData: 13/06/1979