Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascuda el Fri Jun 07 00:00:00 CET 1957 en Córdoba
Diputada de la V, VI, y X Legislatures
Soltera. Licenciada en Derecho, especialidad en Derecho de Empresas. Abogada. Presidencia Federal de IU. Consejo Federal de IU. Responsable Federal de Política Institucional de IU. Consejo Andaluz de IU-CA. Coordinadora Provincial de Córdoba de IU-CA.- Vocal Diputación Permanente des del Fri Sep 10 00:00:00 CEST 1993 al Wed Mar 27 00:00:00 CET 1996
- Portavoz Sustituta Junta de Portavoces des del Tue Jul 06 00:00:00 CEST 1993 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión de Justicia e Interior des del Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas des del Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión de Reglamento des del Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vicepresidenta Segunda Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE des del Mon Feb 27 00:00:00 CET 1995 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE des del Tue Feb 07 00:00:00 CET 1995 al Mon Feb 27 00:00:00 CET 1995
- Vocal Comisión Invest.s/gestión Fondos asignados Dirección Guardia Civil des del Tue Mar 01 00:00:00 CET 1994 al Fri Jun 17 00:00:00 CEST 1994
- Vocal Comisión Mixta para las Comunidades Europeas des del Thu Oct 14 00:00:00 CET 1993 al Mon Jun 13 00:00:00 CEST 1994
- Vocal Comisión Mixta para la Unión Europea des del Mon Jun 13 00:00:00 CEST 1994 al Tue Feb 07 00:00:00 CET 1995
- Ponente Ponencia P.L.s/reforma Ley Orgánica 6/1985,Poder Judicial (exp.121/31) des del Wed Apr 13 00:00:00 CEST 1994 al Wed Apr 27 00:00:00 CEST 1994
- Ponente Ponencia Proy.L. responsabilidad civil productos defectuosos (121/26) des del Tue Apr 05 00:00:00 CEST 1994 al Tue Apr 05 00:00:00 CEST 1994
- Ponente Ponencia Proy. Ley Sociedades de Responsabilidad Limitada (exp.121/34) des del Wed May 25 00:00:00 CEST 1994 al Mon Jun 27 00:00:00 CEST 1994
- Ponente Ponencia estudio ampliación Unión Europea y reformas instit. (ex.154/6) des del Wed Mar 02 00:00:00 CET 1994 al Mon Jun 13 00:00:00 CEST 1994
- Ponente Ponencia estudio ampliación Unión Europea y reformas instit.(154/6) des del Mon Jun 13 00:00:00 CEST 1994 al Thu Nov 17 00:00:00 CET 1994
- Pregunta oral en Pleno.(180/000077) Presentat el 23/09/1993 , qualificat el 28/09/1993
- Pregunta oral en Pleno.(180/000584) Presentat el 20/06/1994 , qualificat el 21/06/1994
- Pregunta oral en Pleno.(180/000793) Presentat el 08/11/1994 , qualificat el 15/11/1994
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia del Ministro de Justicia, ante la Comisión de Justicia e Interior, para informar de las previsiones y líneas generales a desarrollar por el Ministro en su Departamento en este mandato. (213/000019)
Comisión de Justicia e InteriorData: 06/10/1993
-
Solicitud de comparecencia del Ministro de Justicia, ante la Comisión de Justicia e Interior, para que informe sobre el programa a desarrollar al frente de su Departamento. (213/000040)
Comisión de Justicia e InteriorData: 06/10/1993
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (arts. 202 y 203). Solicitud de comparecencia, a petición propia, del Ministro de Justicia, ante la Comisión de Justicia e Interior, para informar de las previsiones y líneas generales a desarrollar en su Departamento. (214/000012)
Comisión de Justicia e InteriorData: 06/10/1993